Entreprise : SCI C2M - SIREN 410 073 084
Identité
Dénomination
SCI C2M
SIREN (siège)
410 073 084
Date d'immatriculation au RNE
07/04/2000
Dissolution
Fermeture de l'établissement - 41007308400015
- Date d'effet de la fermeture : 30/11/1999
Date de fin de la personne morale
06/04/2046
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
456 EUR
Adresse du siège
8 RUE DES CIMETIERES 02350 GRANDLUP-ET-FAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VUIART XAVIER , GABRIEL , EDGAR
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
Bourgogne-Fresne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/05/2022
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
22/10/1996
Siret
41007308400023
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
acquistion et gestion d'immeubles acquistion et gestion d'immeubles
Adresse
8 RUE rue du Cimetiere
02350 , Grandlup-et-Fay - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/11/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/10/1996
Siret
41007308400015
Code APE
702A
Adresse
8 T RUE DE LA COMMUNE DE PARIS
62500 , SAINT-OMER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
28/06/2022
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 23-05-2022, JOURNAL PUBLICATEUR : Le Démocrate De l'Aisne DU : 01-07-2022, adresse de liquidation : au siège social 91 Avenue du Docteur Manichon 51110 Bourgogne-Fresne.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance de Laon, statuant commer cialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerc e de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
23/09/2003
Description
--- REDUCTION DU CAPITAL A COMPTER DU 12.10.01, LE CAPITAL DE TROIS MILLE FRANCS SOIT 457, 35 EUROSA ETE CONVERTI ET REDUIT DE 1, 35 EUROS POUR LE RAMENER A 456 EUROS LE DEMOCRATE DE L'AISNE DU 26.09.03 - DATE D'EFFET : 12/10/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
24/06/2003
Description
--- CHANGEMENT DE GERANT A COMPTER DU 18.06.03, NOMINATION DE MONSIEUR XAVIER VUIART EN QUALITE DE GERANT EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR MICHEL HUTIN, DEMISSIONNAIRE. PICARDIE LA GAZETTE DU 25.06.03 - DATE D'EFFET : 18/06/2003
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
07/04/2000
Description
Historique : --- Publicité au Journal : PICARDIE L A GAZETTE --- Parution au Journal le 08/12/1999
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
22/10/1996
Description
Observations concernant l'établissement situé rue DU CIMETIERE 02350 Grandlup-et-Fay : --- TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL LE 30 NOVEMBRE 1999 DU 8 TER RUE DE LA COMMUNE DE PARIS 62500 SAINT OMER AU 8 RUE D U CIMETIERE 02350 GRANDLUP ET FAY DIRECTE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).