Entreprise : ESCOFFIER INVESTISSEMENT - SIREN 410 052 765
Identité
Dénomination
ESCOFFIER INVESTISSEMENT
SIREN (siège)
410 052 765
Date d'immatriculation au RNE
03/12/1996
Début d’activité
01/10/1996
Date de fin de la personne morale
02/12/2095
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition, administration, gestion par bail ou autres de tous biens immobiliers, et tous emprunts y afférents, et généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en favoriser l'exploitation ou le développement.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
213733.52 EUR
Adresse du siège
LE BOURG 69420 LONGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ESCOFFIER GABRIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1929
Commune de résidence
Longes
Nom, Prénom(s)
ESCOFFIER JOCELYNE
Nom d'usage
ROBELET
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1964
Commune de résidence
La Chapelle-Villars
Nom, Prénom(s)
ESCOFFIER MARTINE
Nom d'usage
MATRAT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
Condrieu
Nom, Prénom(s)
ESCOFFIER PASCAL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1960
Commune de résidence
Tassin-la-Demi-Lune
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1996
Siret
41005276500014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, administration, gestion par bail ou autres de tous biens immobiliers, et tous emprunts y afférents, et généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en favoriser l'exploitation ou le développement.
Autres Activités
Acquisition, administration, gestion par bail ou autres de tous biens immobiliers, et tous emprunts y afférents, et généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en favoriser l'exploitation ou le développement.
Adresse
LE BOURG
69420 , LONGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F08/016374
Date d'ajout
06/05/2008
Description
Société immatriculée sous forme de SARL (96B3272) et transformée en société civile immobilière, reprise de l'activité civile, à compter du 01.01.2008
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F03/034422
Date d'ajout
26/11/2003
Description
Cessation totale d'activité à compter du 08/08/2003 avec maintien provisoire de l'immatriculation au RCS, vente du fonds à la SARL COLINET RCS LYON 973 502 222
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).