Entreprise : CUMA CATAYE - SIREN 410 032 049
Identité
(Entreprise radiée le 09/03/2022)
Dénomination
CUMA CATAYE
SIREN (siège)
410 032 049
Date d'immatriculation au RNE
13/12/1996
Fermeture de l'établissement - 41003204900018
- Date d'effet de la fermeture : 27/05/2021
Date de fin de la personne morale
12/12/2016
Date de clôture
31/12
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Capital minimum
15092.45 EUR
Adresse du siège
75 CHE MAURICE THOREZ CD27 97432 SAINT-PIERRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CATAYE JEAN , EDDY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1975
Commune de résidence
Saint-Pierre
Nom, Prénom(s)
NARSIMOULOU CELICE
Nom d'usage
CATAYE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1954
Commune de résidence
Saint-Pierre
Nom, Prénom(s)
CATAYE JEAN-DAVID
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1979
Commune de résidence
Saint-Pierre
Nom, Prénom(s)
CATAYE PAUL , DONNADIEU
Nom d'usage
CATAYE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1955
Commune de résidence
Saint-Pierre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/05/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/11/1996
Siret
41003204900018
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Mise à disposition de matériels agricoles -Chargement et Ransport de cannes
Adresse
75 CHE 75 chemin Maurice Thorez RAVINE DES CABRIS
97432 , Saint-Pierre - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
09/03/2022
Description
RADIATION PAR SUITE DE DISSOLUTION ET CLOTURE DE LA LIQUIDATION A COMPTER DU 17-02-2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
15/06/2021
Description
Dissolution à compter du 27-05-2021, journal publicateur : LE QUOTIDIEN DE LA REUNION du : 03-06-2021, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur 75 chemin Maurice Thorez 97432 Ravine des Cabris.
Numéro d'observation
4419
Date d'ajout
20/09/2011
Description
Modification du mode de gestion - Adoption d'un conseil d'administration à compter du 31/08/2011 : Partant : AMOUNY Joseph Samery, Vice-Président Nouveau : CATAYE Jean-David, Vice-Président
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
Montant Minimun 11 319.34 EUROS
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 99 000.00 FRF nouveau montant : 15 092.45 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).