Entreprise : SCI COSTEBELLE - SIREN 410 003 289
Identité
Dénomination
SCI COSTEBELLE
SIREN (siège)
410 003 289
Date d'immatriculation au RNE
05/12/1996
Début d’activité
02/10/1996
Date de fin de la personne morale
04/12/2095
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition de biens immobiliers, propriété, administration et exploitation par bail d'immeubles bâtis ou non lui appartenant
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
32014.29 EUR
Adresse du siège
LE COURS 84570 VILLES-SUR-AUZON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Villes-sur-Auzon
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOYAC PHILIPPE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1961
Commune de résidence
MORMOIRON
Nom, Prénom(s)
BOYAC STEPHANIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1987
Commune de résidence
Villes-sur-Auzon
Nom, Prénom(s)
BOYAC BERNARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Commune de résidence
PERNES LES FONTAINES
Nom, Prénom(s)
BOYAC CORALIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1990
Commune de résidence
Villes-sur-Auzon
Nom, Prénom(s)
BOYAC SOLENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1992
Commune de résidence
Pernes-les-Fontaines
Nom, Prénom(s)
BOYAC DAMIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1986
Commune de résidence
Pernes-les-Fontaines
Nom, Prénom(s)
CARTOUX CATHERINE
Nom d'usage
BOYAC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1966
Commune de résidence
Villes-sur-Auzon
Nom, Prénom(s)
DURA BERNADETTE
Nom d'usage
BOYAC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1959
Commune de résidence
Pernes-les-Fontaines
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/10/1996
Siret
41000328900015
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition de biens immobiliers, propriété, administration et exploitation par bail d'immeubles bâtis ou non lui appartenant
Autres Activités
Acquisition de biens immobiliers, propriété, administration et exploitation par bail d'immeubles bâtis ou non lui appartenant
Adresse
LE COURS
84570 , VILLES-SUR-AUZON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Villes-sur-Auzon
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 210 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 32 014.29 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).