Entreprise : M.C MANAGEMENT - SIREN 409 954 609
Identité
(Entreprise radiée le 05/09/2022)
Dénomination
M.C MANAGEMENT
Sigle
MCM
SIREN (siège)
409 954 609
Date d'immatriculation au RNE
10/12/1996
Fermeture de l'établissement - 40995460900015
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2001
Fermeture de l'établissement - 40995460900023
- Date d'effet de la fermeture : 29/09/2002
Date de fin de la personne morale
09/12/2095
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
6 RUE DE LA PRAIRIE 92160 ANTONY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MASSOLIN BONIFACE JEAN CHARLES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1955
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MASSOLIN LUCIEN CHARLES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1948
Commune de résidence
Antony
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/09/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/01/2000
Siret
40995460900023
Code APE
746Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
Sécurité gardiennage
Adresse
1 RUE RANCHER
06000 , NICE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2001
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/11/1996
Siret
40995460900015
Code APE
746Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
Sécurité des biens meubles et immeubles et sécurité des personnes liées de façon directe ou indirecte à la sécurité des biens protégés -
Adresse
6 RUE 6 Rue DE LA PRAIRIE
92160 , Antony - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
22734
Date d'ajout
05/09/2022
Description
Radiation d'office à compter du 02/09/2022 Radiation d'office du RCS de Nanterre le 02/09/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
89260
Date d'ajout
02/09/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Nanterre le 02/09/2022
Numéro d'observation
69026
Date d'ajout
02/06/2022
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
31545
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
25568
Date d'ajout
12/01/2000
Description
Ordonnance de Monsieur le Juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés en date du 12/01/2000 dispensant provisoirement de la présentation de L'agrément préfectoral pour la sécurité jusqu'au 31/03/2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).