Entreprise : SCI DE GESTION PHILAU - SIREN 409 917 812
Identité
(Entreprise radiée le 06/04/2020)
Dénomination
SCI DE GESTION PHILAU
SIREN (siège)
409 917 812
Date d'immatriculation au RNE
01/10/2004
Date de fin de la personne morale
30/09/2046
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
1952 EUR
Adresse du siège
CHE DU DEVES 84110 VILLEDIEU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VILLA STE ANNE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE MOUSTIER PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1958
Commune de résidence
VILLEDIEU
Nom, Prénom(s)
COISNE LAURENCE
Nom d'usage
DE MOUSTIER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1952
Commune de résidence
VILLEDIEU
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/11/1996
Siret
40991781200011
Code APE
702C
Adresse
43 RUE DU THEATRE
75015 , PARIS 15 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/11/1996
Siret
40991781200029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION PROPRIETE GESTION AMENAGEMENT ENTRETIEN ET PLUS GENERALEMENT EXPLOITATION PAR BAIL LOCATION OU AUTREMENT DE LOCAUX A USAGE D' HABITATION PROFESSIONNEL COMMERCIAL OU AUTRES
Adresse
CHE VILLA ST ANNE CHEMIN DU DEVES
84110 , VILLEDIEU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VILLA STE ANNE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9414
Date d'ajout
06/04/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 10/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/04/2020
Description
Dissolution à compter du 10/12/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 10/12/2019, liquidateur : DE MOUSTIER né(e) COISNE Laurence, siège de la liquidation : Villa ST ANNE CHEMIN DU DEVES 84110 Villedieu, parution de la publicité légale : Vaucluse Hebdo en date du 27/02/2020
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE DEJA CONSTITUEE TRANSFERANT SON SIEGE SOCIAL A COMPTER DU 30 juin 2004 A VILLEDIEU 84110 VILLA STE ANNE CHEMIN DU DEVES FORMALITES DE CONSTITUTION : DEPOT DES ACTES AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS LE 21 NOVEMBRE 1996 PUBLICATEUR : JOURNAL QUOTIDIEN JURIDIQUE DU 21 NOVEMBRE 1996 LA SOCIETE DECLARE NE PAS CONSERVER D'ACTIVITE DANS LE RESSORT DE SON ANCIEN SIEGE. ANCIEN CAPITAL : 1 524.49 EUROS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).