Entreprise : ABSALON - SIREN 409 858 537
Identité
Dénomination
ABSALON
SIREN (siège)
409 858 537
Date d'immatriculation au RNE
14/11/1996
Début d’activité
30/10/1996
Date de fin de la personne morale
13/11/2095
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition et gestion de biens immobiliers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
240869.45 EUR
Adresse du siège
QUA DES VIGNES 05230 PRUNIERES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR GLEIZES JACQUES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FRISON GERARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1950
Commune de résidence
Gap
Nom, Prénom(s)
GLEIZES JACQUES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1948
Commune de résidence
Prunières
Nom, Prénom(s)
ROSSI JEAN-MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1956
Commune de résidence
Châteauvieux
Nom, Prénom(s)
VALON JEAN-YVES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1951
Commune de résidence
La rochette
Dénomination
VPL
Qualité
Autre
Commune de résidence
Gap
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/10/1996
Siret
40985853700023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition et gestion de biens immobiliers.
Autres Activités
Acquisition et gestion de biens immobiliers.
Adresse
QUA DES VIGNES
05230 , PRUNIERES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR GLEIZES JACQUES
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/10/1996
Siret
40985853700015
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
18 BD DE LA LIBERATION
05000 , GAP - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3283
Date d'ajout
07/12/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 10/09/2009 : Changement de qualité : GLEIZES Jacques, Associé Société Civil devient Gérant associé Changement de qualité : LECOYER Philippe, Gérant associé devient Associé Société Civil Transfert de l'établissement principal à compter du 30/09/2009 : Ancienne adresse : 18 boulevard de la Libération 05000 Gap Nouvelle adresse : quartier des Vignes - Chez Mr GLEIZES Jacques 05230 Prunières Transfert du siège social à compter du 30/09/2009 : Ancienne adresse : 18 boulevard de la Libération 05000 Gap Nouvelle adresse : quartier des Vignes - Chez Mr GLEIZES Jacques 05230 Prunières
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
393
Date d'ajout
09/02/2009
Description
Modification relative aux associés (régularisation) à compter du 06/11/2008 : nouveau : GLEIZES Jacques, Associé Société Civil Nouveau : FRISON Gérard, Associé Société Civil Nouveau : ROSSI Jean-Michel, Associé Société Civil Nouveau : VALON Jean-Yves, Associé Société Civil
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).