Entreprise : SCI LES HAMEAUX - SIREN 409 856 010
Identité
(Entreprise radiée le 09/12/2020)
Dénomination
SCI LES HAMEAUX
SIREN (siège)
409 856 010
Date d'immatriculation au RNE
14/11/1996
Date de fin de la personne morale
13/11/2095
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
114336.76 EUR
Adresse du siège
LES HAMEAUX 89330 PIFFONDS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VALENTIN CATHERINE , JACQUELINE
Nom d'usage
ROULLEAU
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
Bussy-le-Repos
Nom, Prénom(s)
CAILLAULD MARC , ROBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
Piffonds
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/09/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/11/1996
Siret
40985601000015
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail ou location à titre civil de tous immeubles
Adresse
les hameaux
89330 , Piffonds - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3591
Date d'ajout
09/12/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 14/09/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
25/11/2020
Description
Dissolution à compter du 14/09/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 14/09/2020, liquidateur : ROULLEAU né(e) VALENTIN Catherine Jacqueline, siège de la liquidation : les hameaux 89330 Piffonds, parution de la publicité légale : Terres de Bourgogne en date du 06/11/2020
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Cette entreprise était précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Joigny. Par suite de la suppression de ce dernier elle se trouve rattachée au Greffe du Tribunal de Commerce de Sens par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, à compter du 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
14/11/1996
Description
Historique des observations depuis le 14/11/1996 : Dépôt de l'acte au Greffe le : 14/11/1996 Publicité au journal : LA LIBERTE DE L'YONNE le : 31/10/1996
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).