Entreprise : SCI L'OCTOGONE - SIREN 409 767 324
Identité
(Entreprise radiée le 27/01/2020)
Dénomination
SCI L'OCTOGONE
SIREN (siège)
409 767 324
Date d'immatriculation au RNE
12/11/1996
Fermeture de l'établissement - 40976732400018
- Date d'effet de la fermeture : 06/12/2019
Date de fin de la personne morale
11/11/2095
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
380512.75 EUR
Adresse du siège
RUE DES MEURES 86200 LOUDUN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
POTET PASCALE , SIMONE
Nom d'usage
MESA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
Loudun
Nom, Prénom(s)
HASCOET LAURENT , GEORGES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1958
Commune de résidence
Loudun
Nom, Prénom(s)
CASTAING DOMINIQUE , JEAN-LOUIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1959
Commune de résidence
Chalais
Nom, Prénom(s)
GUILLOT SYLVIE , JOELLE , JACQUELINE
Nom d'usage
BERT-GUILLOT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
Loudun
Nom, Prénom(s)
ROBOAM SYLVIE , ANNE-MARIE , ANGELE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
Loudun
Nom, Prénom(s)
CHARBONNEAU FABIENNE , JANETTE
Nom d'usage
ROULLET DE LA BOUILLERIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1956
Commune de résidence
Loudun
Nom, Prénom(s)
PETIT JEAN-CLAUDE , ALAIN , HENRI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
Loudun
Nom, Prénom(s)
MESA JEAN , PHILIPPE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Loudun
Nom, Prénom(s)
BODET JEAN-LUC , ALAIN , PAUL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Sauves
Nom, Prénom(s)
FRANGEUL CHRISTIAN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1956
Commune de résidence
Loudun
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
31/10/1996
Siret
40976732400018
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, exploitation et administration d'immeubles bâtis ou non bâtis.
Adresse
RUE Rue des Meures
86200 , Loudun - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
60972
Date d'ajout
27/01/2020
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 06/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
59490
Date d'ajout
29/10/2019
Description
Dissolution à compter du 03/10/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 03/10/2019 siège de la liquidation fixé au siège social parution de la publicité légale dans le Courrier Français du 18/10/2019
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
12/11/1996
Description
Historique des observations depuis le 12/11/1996 : Publicité de constitution : le COURRIER FRANCAIS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).