Entreprise : SCI STAUCADE - SIREN 409 695 517
Identité
(Entreprise radiée le 04/09/2024)
Dénomination
SCI STAUCADE
SIREN (siège)
409 695 517
Date d'immatriculation au RNE
08/11/1996
Fermeture de l'établissement - 40969551700014
- Date d'effet de la fermeture : 29/07/2021
Date de fin de la personne morale
07/11/2095
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
182.94 EUR
Adresse du siège
27 RUE LT COLONEL MAURY 56000 VANNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE DORE MARTINE , JEANNE , MARIE
Nom d'usage
PLATZ
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1954
Commune de résidence
Pluneret
Nom, Prénom(s)
PLATZ GILLES , CHARLES , LUC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1950
Commune de résidence
Pluneret
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/07/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/10/1996
Siret
40969551700014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, administration, gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers - toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant a cet objet
Adresse
27 RUE LT COLONEL MAURY
56000 , VANNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9621
Date d'ajout
04/09/2024
Description
Radiation d'office du RCS de Vannes le 04/09/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/08/2021
Description
Dissolution à compter du 29/07/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 29/07/2021, liquidateur : PLATZ Gilles Charles Luc, siège de la liquidation : 2 Impasse Kerizan 56400 Pluneret, parution de la publicité légale : Pontivy Journal paru le 19/08/2021
Numéro d'observation
9458
Date d'ajout
27/08/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 29/07/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
03/01/2019
Description
Modification relative aux associés à compter du 26/12/2018 : Nouveau : PLATZ Martine, Jeanne, Marie, Associé indéfiniment responsable Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 26/12/2018 : Modifié : PLATZ Gilles Charles Luc, Gérant, Associé indéfiniment responsable, 2 impasse Kerizan, 56400 Pluneret
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).