Entreprise : GIE ARTHUR BONNET - SIREN 409 614 161
Identité
Dénomination
GIE ARTHUR BONNET
SIREN (siège)
409 614 161
Date d'immatriculation au RNE
17/09/1999
Début d’activité
28/06/1999
Date de fin de la personne morale
16/09/2095
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Activité principale
en vue de faciliter et de developper l'activité économique de ses membres et d'ameliorer ou d'accroitre les résultats de cette activité le gie a pour objet de créer et developper tous services communs d'assistance commerciale technique qualité administrative financière formation et de recher- che et développement réaliser toutes opérations de promotion ou de marketing des produits vendus par ses membres
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Capital social
457.35 EUR
Adresse du siège
17 RUE D'ANJOU 44140 GENESTON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOHBOT NICOLE
Nom d'usage
COHEN
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GUILLAUME HERVE , MARIE , JEAN , LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
PEZE JEAN-FRANCOIS , MARIE , BERNARD
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1948
Commune de résidence
Poitiers
Dénomination
PIERRE HENRI SCACCHI ET ASSOCIES
Qualité
Contrôleur des comptes
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/06/1999
Siret
40961416100027
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
en vue de faciliter et de developper l'activité économique de ses membres et d'ameliorer ou d'accroitre les résultats de cette activité le gie a pour objet de créer et developper tous services communs d'assistance commerciale technique qualité administrative financière formation et de recher- che et développement réaliser toutes opérations de promotion ou de marketing des produits vendus par ses membres
Autres Activités
en vue de faciliter et de developper l'activité économique de ses membres et d'ameliorer ou d'accroitre les résultats de cette activité le gie a pour objet de créer et developper tous services communs d'assistance commerciale technique qualité administrative financière formation et de recher- che et développement réaliser toutes opérations de promotion ou de marketing des produits vendus par ses membres
Adresse
17 RUE D'ANJOU
44140 , GENESTON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/06/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/10/1996
Siret
40961416100019
Code APE
748K
Adresse
100 RUE DE VILLIERS
92300 , LEVALLOIS-PERRET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
100-102
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
17/09/1999
Description
Historique : CONSTITUTION : DEPOT AU GREFFE DE NAN TERRE LE 30.10.1996 -------- MEMBRES DU GIE : SOFI SEB INDUSTRIES - SIEGE SOCIAL A ST PHILBERT DE BOU AINE (85) ROUTE DE NANTES - 409295227 RCS LA ROCHE SUR YON ICM INDUSTRIES - SIEGE SOCIAL A NERSAC (1 6) ZI DE NERSAC - 409417151 RCS ANGOULEME RANGER I NDUSTRIES - SIEGE SOCIAL A MONTMORILLON (86) 82 RU E CONCISE - 409452448 RCS POITIERS - MODIFICATION DU 14 SEPTEMBRE 2000 : CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE (ANCIENNEMENT : GIE VALOIS HABITAT) ET MOD IFICATION DU CAPITAL SOCIAL (ANCIEN NEMENT : 5 000 FRS) A COMPTER DU 30.3.2000
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
17/09/1999
Description
Observations concernant l'établissement situé 17 r ue d'Anjou 44140 Geneston : ORIGINE DU FONDS : CET TE SOCIETE TRANSFERT SON SIEGE SOCIAL PRECEDEM- ME NT FIXE A LEVALLOIS PERRET (92) 100-102 RUE DE VIL LIERS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).