Entreprise : SCI GLARO - SIREN 409 489 507
Identité
(Entreprise radiée le 03/11/2020)
Dénomination
SCI GLARO
SIREN (siège)
409 489 507
Date d'immatriculation au RNE
21/10/1996
Date de fin de la personne morale
20/10/2046
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
106714.31 EUR
Adresse du siège
133 ALL DES THUYAS 06250 MOUGINS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DOMAINE DE LA PEYRIERE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SANTILLAN RODRIGUEZ GLADYS , LOURDES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1960
Commune de résidence
2930 BRASSCHAAT
Nom, Prénom(s)
ANDERSSON ROLAND , EMILE , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1936
Commune de résidence
2930 BRASSCHAAT
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/07/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/09/1996
Siret
40948950700015
Code APE
702A
Adresse
2 RUE DE LIEGE
06110 , LE CANNET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/07/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/09/1996
Siret
40948950700023
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition de tous biens et droits immobiliers ou immeuble français qui seront définis en assemblée générale extraordinaire et la gestion civile de ces biens
Adresse
118 ALL 118 Allée DE L'ESPERANCE LES PARCS DE MOUGINS
06250 , Mougins - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES PARCS DE MOUGINS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/10/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
29/07/2019
Siret
40948950700031
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
133 ALL DES THUYAS
06250 , MOUGINS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DOMAINE DE LA PEYRIERE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8295
Date d'ajout
03/11/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/09/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/10/2020
Description
Dissolution à compter du 02/09/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 02/09/2020, liquidateur : ANDERSSON ROLAND EMILE MARIE, siège de la liquidation : 3087 Rue de la Gare 59299 Boeschepe, parution de la publicité légale : Ptes affiches alpes maritimes en date du 15/10/2020
Numéro d'observation
10687
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).