Entreprise : SCI DE JEFEG - SIREN 409 483 237
Identité
Dénomination
SCI DE JEFEG
SIREN (siège)
409 483 237
Date d'immatriculation au RNE
29/10/1996
Début d’activité
29/10/1996
Date de fin de la personne morale
28/10/2095
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
La propriété et la gestion, à titre civil, de tous les biens mobiliers et immobiliers et plus particulièrement de toute participations dans toutes sociétés et de tous autres biens meubles et immeubles, à quelque endroit qu'ils se trouvent. L'acquisition, la prise à bail, la location vente, la propriété ou la copropriété de terrains, d'immeubles construits ou en cours de construction ou à rénover, de tous autres biens immeubles et de tous biens meubles. La construction sur les terrains dont la société est, ou pourrait devenir propriétaire ou locataire, d'immeubles collectifs ou individuels à usage d'habitation, commercial, industriel, professionnel ou mixte. La réfection, la rénovation, la réhabilitation d'immeubles anciens, ainsi que la réalisation de tous travaux de transformation, amélioration, installations nouvelles conformément à leur destination. Et généralement, toute opération de quelque nature qu'elle soit pouvant être utile à la réalisation de l'objet social, pourvu qu'elle ne modifie pas le caractère civil de la société.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
78 AV DES TERNES 75017 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Ganivet ELEONORE , FRANCOISE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1980
Commune de résidence
Bougival
Nom, Prénom(s)
Ganivet EDOUARD , JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1987
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Ganivet JEAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1947
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Guicanti FRANCOISE
Nom d'usage
Ganivet
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/10/1996
Siret
40948323700023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété et gestion à titre civil de tous biens mobiliers et immobiliers.
Autres Activités
Propriété et gestion à titre civil de tous biens mobiliers et immobiliers.
Adresse
78 AV DES TERNES
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/03/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/10/1996
Siret
40948323700015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
8 RUE DE LA TONNELLERIE
28000 , CHARTRES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
8 ET 10
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2021D048972
Date d'ajout
01/07/2021
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2021D048971
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).