Entreprise : SCI DU BOIS PILA - SIREN 409 457 678
Identité
Dénomination
SCI DU BOIS PILA
SIREN (siège)
409 457 678
Date d'immatriculation au RNE
18/10/1996
Début d’activité
01/10/1996
Date de fin de la personne morale
17/10/2046
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition, la propriété, la vente, l'administration ou l'exploitation par bail ou location, de biens immobiliers qui seront apportés à la société au cours de la vie sociale ou acquis par elle
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
3201.43 EUR
Adresse du siège
LD LE BOIS PILA 49140 RIVES-DU-LOIR-EN-ANJOU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEONARD DELPHINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1983
Commune de résidence
RIVES-DU-LOIR-EN-ANJOU
Nom, Prénom(s)
LEONARD ALEXANDRA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1979
Commune de résidence
RIVES-DU-LOIR-EN-ANJOU
Nom, Prénom(s)
LEONARD THIERRY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1958
Commune de résidence
RIVES-DU-LOIR-EN-ANJOU
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1996
Siret
40945767800012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la propriété, la vente, l'administration ou l'exploitation par bail ou location, de biens immobiliers qui seront apportés à la société au cours de la vie sociale ou acquis par elle
Autres Activités
L'acquisition, la propriété, la vente, l'administration ou l'exploitation par bail ou location, de biens immobiliers qui seront apportés à la société au cours de la vie sociale ou acquis par elle
Adresse
LD LE BOIS PILA
49140 , RIVES-DU-LOIR-EN-ANJOU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5014
Date d'ajout
07/06/2006
Description
Changement de gérant DEMISSION DE MR CANAL (PIERRE) DE SES FONCTIONS DE GERANT A COMPTER DU 31.12.2005 NOMINATION DE MR LEONARD (THIERRY) EN QUALITE DE GERANT A COMPTER DU 01.01.2006 INSCRIPTION DES ASSOCIES DE LA SCI A COMPTE DU 01.01.2006 MR LEONARD (THIERRY) - MME CLOCHARD (EVELYNE) Date d'effet : 31/12/2005
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 21 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 3 201.43 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).