Entreprise : BONDUEL DISTRIBUTION - SIREN 409 444 320
Identité
Dénomination
BONDUEL DISTRIBUTION
SIREN (siège)
409 444 320
Date d'immatriculation au RNE
30/10/1996
Début d’activité
01/10/1996
Date de fin de la personne morale
29/10/2095
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
COMMERCE DE MERCERIE GENERALE, FOURNITURES GENERALES POUR INDUSTRIEL DE L'HABILLEMENT, ACHAT, VENTE, FABRICATION DE TOUS ARTICLES TEXTILES
Code APE
4641Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles
Capital social
800000 EUR
Adresse du siège
81 RUE SAINT-MAUR 75011 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BELTRAMI ITALO
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Le Perreux sur Marne
Nom, Prénom(s)
DOISY HERVE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
Mont Saint Aignan
Dénomination
SOCIETE DEC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Mont Saint Aignan
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1996
Siret
40944432000025
Code APE
4641Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
COMMERCE DE MERCERIE GENERALE, FOURNITURES GENERALES POUR INDUSTRIEL DE L'HABILLEMENT, ACHAT, VENTE, FABRICATION DE TOUS ARTICLES TEXTILES
Adresse
81 RUE SAINT-MAUR
75011 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/03/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/09/1996
Siret
40944432000017
Code APE
4641Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles
Adresse
35 RUE DU CAIRE
75002 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1996B1435382
Date d'ajout
01/12/2021
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 01/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
80
Date d'ajout
06/08/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 06/08/2014 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro P201301237 désigne liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, maintient M. François, juge commissaire,
Numéro d'observation
79
Date d'ajout
09/04/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 08/04/2014 prolongeant la période d'observation pour une durée de 3 mois à compter du 17/04/2014, soit jusqu'au 17/07/2014
Numéro d'observation
78
Date d'ajout
05/02/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 04/02/2014 prolongeant la période d'observation pour une durée de 2 mois à compter du 17/02/2014, soit jusqu'au 17/04/2014
Numéro d'observation
77
Date d'ajout
10/10/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 09/10/2013 prolongeant la période d'observation pour une durée de 4 mois à compter du 17/10/2013, soit jusqu'au 17/02/2014
Numéro d'observation
76
Date d'ajout
17/04/2013
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 17/04/2013 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201301237 date de cessation des paiements le 03/04/2013, et a désigné juge commissaire : M. François, administrateur : Me Henri Chriqui 60 rue de Londres 75008 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du Faubourg Saint-Denis CS10023 75479 Paris Cedex 10, et a ouvert une période d'observation expirant le 17/10/2013, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).