Entreprise : LINTOT LES BOIS - SIREN 409 332 814
Identité
Dénomination
LINTOT LES BOIS
SIREN (siège)
409 332 814
Date d'immatriculation au RNE
30/09/1996
Début d’activité
01/10/1995
Date de fin de la personne morale
29/09/2095
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
ACQUISITION, CONSTRUCTION, PROPRIETE, GESTION, EXPLOITATION DE TOUS BIENS MEUBLES OU IMMEUBLES ET DROITS IMMOBILIERS OU MOBILIERS
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
243918.43 EUR
Adresse du siège
RUE DES ALIZES QUA BATELIERE 97233 SCHOELCHER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
NPAI
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DECOULARE-DELAFONTAINE MYRIAM , NICOLE , GERMAINE
Nom d'usage
ERNOULT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
Fort-De-France
Nom, Prénom(s)
ERNOULT HENRI , RAPHAEL , MARIE , JOSEPH
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
Fort-De-France
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1995
Siret
40933281400022
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION, CONSTRUCTION, PROPRIETE, GESTION, EXPLOITATION DE TOUS BIENS MEUBLES OU IMMEUBLES ET DROITS IMMOBILIERS OU MOBILIERS
Autres Activités
ACQUISITION, CONSTRUCTION, PROPRIETE, GESTION, EXPLOITATION DE TOUS BIENS MEUBLES OU IMMEUBLES ET DROITS IMMOBILIERS OU MOBILIERS
Adresse
RUE DES ALIZES QUA BATELIERE
97233 , SCHOELCHER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
NPAI
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/08/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1995
Siret
40933281400014
Code APE
703D
Adresse
LA POINTE DES NEGRES
97200 , FORT-DE-FRANCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VILLA CASTELLAMARE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
366
Date d'ajout
05/02/2001
Description
Transfert du siège social ANCIEN SIEGE : VILLA CASTELLAMARE, ALLEE DU CHAMP BERTIN 97200 FDEF NOUVEAU SIEGE : RUE DES ALIZES QUARTIER BATELIERE 97233 SCHOELCHER A COMPTER DU 21/08/2000
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 600 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 243 918.43 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).