Entreprise : SCI CORGNAC - SIREN 409 264 504
Identité
(Entreprise radiée le 03/08/2020)
Dénomination
SCI CORGNAC
SIREN (siège)
409 264 504
Date d'immatriculation au RNE
02/10/1996
Fermeture de l'établissement - 40926450400013
- Date d'effet de la fermeture : 31/03/2017
Date de fin de la personne morale
01/10/2095
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
53357.16 EUR
Adresse du siège
LES CIMES MERIBEL 73550 LES ALLUES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DESLANDES DOMINIQUE , ROLAND , RENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1951
Commune de résidence
Corgnac-sur-l'Isle
Nom, Prénom(s)
DESLANDES CHRISTOPHE , CAMILLE , ROLAND
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1980
Commune de résidence
Clamart
Nom, Prénom(s)
PABOT ODILE , FRANCOISE
Nom d'usage
DESLANDES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1953
Commune de résidence
Corgnac-sur-l'Isle
Nom, Prénom(s)
DESLANDES VIRGINIE , ANDREE , MARIE
Nom d'usage
OLIVERO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1978
Commune de résidence
Fougerolles
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/09/1996
Siret
40926450400013
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat prise à bail avec ou sans promesse de vente de tous immeubles bâtis ou non bâtis.
Adresse
Les Cimes
73550 , Les Allues - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Méribel-les-Allues
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10256
Date d'ajout
03/08/2020
Description
Radiation d'office du RCS le 03/08/2020 avec effet au 03/08/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
85501
Date d'ajout
24/04/2017
Description
Dissolution à compter du 31/03/2017 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 03/03/2017 siège de la liquidation chez Mme DESLANDES Odile Route de Paradis 24800 CORGNAC SUR L'ISLE parution de la publicité légale dans le Journal du Bâtiment et des TP le 06/04/2017
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance d'Albertville, statuant commercialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerce de Chambéry par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 350 000.00 FRF nouveau montant : 53 357.16 EUR
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
02/10/1996
Description
Historique des observations depuis le 02/10/1996 : --- Publicité au Journal : "LA SAVOIE" --- Parution au Journal le 27/09/1996
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).