Entreprise : GIE C.D.M.D. - SIREN 409 221 660
Identité
(Entreprise radiée le 10/08/2023)
Dénomination
GIE C.D.M.D.
SIREN (siège)
409 221 660
Date d'immatriculation au RNE
09/10/1996
Fermeture de l'établissement - 40922166000015
- Date d'effet de la fermeture : 01/05/2023
Date de fin de la personne morale
08/10/2095
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Capital social
5250 EUR
Adresse du siège
CHEZ MR DELOL NOEL 10220 VAL D'AUZON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MONSIEUR NOEL DELOL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAILLARD ADRIEN , MARCEL , ANDRE
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1969
Commune de résidence
Piney
Nom, Prénom(s)
DELOL NOEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1968
Commune de résidence
Val-d'Auzon
Nom, Prénom(s)
CARRE ALAIN , HENRI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1968
Commune de résidence
Luyères
Nom, Prénom(s)
DUPRE ALAIN , MARCEL , LOUIS
Qualité
Administrateur, Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
Chavanges
Nom, Prénom(s)
CARRE PASCAL
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
Saint-Julien-les-Villas
Nom, Prénom(s)
ONRAEDT PIERRE-ALAIN , DOMINIQUE , DANY
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1983
Commune de résidence
Val-d'Auzon
Nom, Prénom(s)
CANOT ALEXIS , JEAN-LUC
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1989
Commune de résidence
Rouilly-Sacey
Nom, Prénom(s)
DUPRE ALAIN
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
Chavanges
Dénomination
EARL DU MUGUET
Qualité
Membre
Commune de résidence
Piney
Dénomination
SCEA DELOL
Qualité
Membre
Commune de résidence
Auzon lez marais
Dénomination
SCEA LES VACANTES
Qualité
Membre
Commune de résidence
Luyères
Dénomination
EARL DE LA CHARMETTE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Rouilly-Sacey
Dénomination
SCEA MILLON
Qualité
Membre
Commune de résidence
Piney
Dénomination
EARL KLEIN
Qualité
Membre
Commune de résidence
Piney
Dénomination
EARL CARRE-AVICOLE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Avant-les-Ramerupt
Dénomination
EARL ALAIN DUPRE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Chavanges
Dénomination
EARL LACOUR BROUET
Qualité
Membre
Commune de résidence
Val-d'Auzon
Dénomination
EARL DE LA BUTTE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Isle-Aumont
Dénomination
EARL DE SAINT AVENTIN
Qualité
Membre
Commune de résidence
Assencières
Dénomination
SCA DU ROUGEMONT
Qualité
Membre
Commune de résidence
Onjon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/05/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/1996
Siret
40922166000015
Code APE
4619A - Centrales d'achat non alimentaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
En vue de Facilliter le développement de l'activité économique de ses membres et d'accroître les résultats de cette activité, le groupement a pour objet l'achat pour ses membres, d'engrais, de semences, de produits phytosanitaires et de tous produits nécessaires a une exploitation agricole.
Adresse
Chez Mr Delol Noël
10220 , Val-d'Auzon - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MONSIEUR NOEL DELOL
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6698
Date d'ajout
10/08/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 01/05/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
21/06/2022
Description
Dissolution à compter du 01/02/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/02/2022, liquidateur : DELOL Noël, siège de la liquidation : 2 Rue PONCELAT 10220 Val-d'Auzon, parution de la publicité légale : La Lettre du 7ème Jour paru le 16/06/2022
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).