Entreprise : SCI BATY - SIREN 409 191 319
Identité
Dénomination
SCI BATY
SIREN (siège)
409 191 319
Date d'immatriculation au RNE
10/10/1996
Début d’activité
10/10/1996
Date de fin de la personne morale
09/10/2056
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propriété, mise en valeur et gestion par bail... de tous biens et droits mobiliers et immobiliers...., Obtention de toutes ouvertures de crédits... Et toutes les opérations destinées à la réalisation de l'objet social.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
160833.71 EUR
Adresse du siège
4 RUE DU SEILER 67120 MOLSHEIM FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HENRIOT ANNE
Nom d'usage
ARCHIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1974
Commune de résidence
Altorf
Nom, Prénom(s)
HENRIOT MARC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1979
Commune de résidence
Plaine
Nom, Prénom(s)
HENRIOT BERNARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1946
Commune de résidence
Molsheim
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/10/1996
Siret
40919131900014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, mise en valeur et gestion par bail... de tous biens et droits mobiliers et immobiliers...., Obtention de toutes ouvertures de crédits... Et toutes les opérations destinées à la réalisation de l'objet social.
Autres Activités
Propriété, mise en valeur et gestion par bail... de tous biens et droits mobiliers et immobiliers...., Obtention de toutes ouvertures de crédits... Et toutes les opérations destinées à la réalisation de l'objet social.
Adresse
4 RUE DU SEILER
67120 , MOLSHEIM - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
422
Date d'ajout
04/03/1998
Description
Gérant partant : Mme Barbaras Béatrice épouse Henriot nouveau gérant : Mr Henriot Bernard à compter du 09/11/97
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 1 055 000.00 FRF nouveau montant : 160 833.71 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).