Entreprise : SCI MEYRINAS - SIREN 409 167 582
Identité
Dénomination
SCI MEYRINAS
SIREN (siège)
409 167 582
Date d'immatriculation au RNE
03/10/1996
Début d’activité
03/10/1996
Date de fin de la personne morale
02/10/2046
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition la gestion et l'administration de tous biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
23172.25 EUR
Adresse du siège
MEYRINAS 24330 BOULAZAC ISLE MANOIRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Pierre-de-Chignac
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RAYMOND GUY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1942
Commune de résidence
ST PIERRE DE CHIGNAC
Nom, Prénom(s)
RAYMOND LAURENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
Brest
Nom, Prénom(s)
RAYMOND PASCAL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1969
Commune de résidence
Aixe-sur-Vienne
Nom, Prénom(s)
RAYMOND CHRISTOPHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1972
Commune de résidence
Boulazac Isle Manoire
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/10/1996
Siret
40916758200017
Nom commercial
SCI MEYRINAS
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition la gestion et l'administration de tous biens immobiliers
Autres Activités
L'acquisition la gestion et l'administration de tous biens immobiliers
Adresse
MEYRINAS
24330 , BOULAZAC ISLE MANOIRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Pierre-de-Chignac
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1248
Date d'ajout
31/03/2009
Description
Modification relative aux associés à compter du 19/12/2008 : Nouveau : RAYMOND Laurent, Associé Société Civile Nouveau : RAYMOND Pascal, Associé Société Civile Nouveau : RAYMOND Christophe, Associé Société Civile Changement de qualité : RAYMOND Guy, Gérant(e) associé devient Gérant non associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT :152 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 23 172.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).