Entreprise : ARNAUD BIZAC S.A. - SIREN 409 139 839
Identité
(Entreprise radiée le 28/06/2021)
Dénomination
ARNAUD BIZAC S.A.
SIREN (siège)
409 139 839
Date d'immatriculation au RNE
04/10/1996
Fermeture de l'établissement - 40913983900024
- Date d'effet de la fermeture : 28/06/2021
Fermeture de l'établissement - 40913983900016
- Date d'effet de la fermeture : 01/11/1999
Fermeture de l'établissement - 40913983900032
- Date d'effet de la fermeture : 28/06/2021
Fermeture de l'établissement - 40913983900040
- Date d'effet de la fermeture : 28/06/2021
Fermeture de l'établissement - 40913983900057
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2011
Date de fin de la personne morale
03/10/2086
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
897000 EUR
Adresse du siège
RTE DE SARLAT 46200 SOUILLAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BIZAC ANDRE , LOUIS , RENE
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1929
Commune de résidence
BRIVE
Nom, Prénom(s)
BIZAC FLORENCE , JEANNE , RENEE , MARIE
Nom d'usage
MICHARD
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1952
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
CHARPENTIER JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
BRIVE
Nom, Prénom(s)
BIZAC ARNAUD , JACQUES , CHARLES-MARIE
Qualité
Président du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
BRIVE
Nom, Prénom(s)
DENOIX PHILIPPE , RENE
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
Brive-la-Gaillarde
Nom, Prénom(s)
RIGAUDIE JEAN-NOEL
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1941
Commune de résidence
BRIVE
Nom, Prénom(s)
BIZAC FLORENCE
Nom d'usage
MICHARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1952
Commune de résidence
PARIS 16
Nom, Prénom(s)
MARCOU ANDRE , JEAN
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1932
Commune de résidence
BRIVE
Nom, Prénom(s)
BIZAC ANDRE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1929
Commune de résidence
BRIVE
Nom, Prénom(s)
BIZAC ARNAUD
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
BRIVE
Dénomination
KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PARIS LA DEFENSE CEDEX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/11/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/08/1996
Siret
40913983900016
Enseigne
LA TRUFFE CENDREE
Code APE
741J
Adresse
43 AV JEAN JAURES
46200 , SOUILLAC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/06/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/09/1996
Siret
40913983900024
Nom commercial
LA TRUFFE CENDREE
Code APE
1013A - Préparation industrielle de produits à base de viande
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
L'achat, la transformation et la vente de tous produits alimentaires.
Adresse
RTE avenue de Sarlat
46200 , Souillac - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/06/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1997
Siret
40913983900032
Code APE
4729Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
VENTE DE TOUS PRODUITS ALIMENTAIRES SAISONNIER (EXPLOITATION DIRECTE - CREATION).
Adresse
RUE DE LA COURONNERIE
46500 , ROCAMADOUR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/06/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/04/2001
Siret
40913983900040
Enseigne
LE MARCHE GOURMAND
Code APE
4729Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
CHARCUTERIE, VENTE DE CONSERVES (EXPLOITATION DIRECTE - ACHAT A MME MAURY NEE MIQUEL EVA RCS 349.826.420).
Adresse
13 RUE DE LA HALLE
46200 , SOUILLAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2005
Siret
40913983900057
Code APE
4711B - Commerce d'alimentation générale
Activité principale
Commerce d'alimentation générale
Adresse
17 RUE DE CLERY
75002 , PARIS 2 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3431
Date d'ajout
28/06/2021
Description
EN DATE DU 28/06/2021, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS A PRONONCE LA Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al. 2 et R643-18 DE ARNAUD BIZAC SA (SADIR) (PROCEDURE OUVERTE LE 23/06/2014 )
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2248
Date d'ajout
23/07/2015
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure Le Tribunal de Commerce de Cahors par jugement en date du 22/06/2015 confirmé par arrêt de la Cour d'Appel d'Agen le 22/07/2015 a prononcé la liquidation judiciaire. A désigné comme liquidateur : Maître Marc Leray et la SCP Pimouguet - Leuret - Devos Bot prise en la personne de Maître Pascal Pimouguet 111, boulevard Gambetta - 46000 Cahors. Date d'effet : 22/06/2015
Numéro d'observation
1026
Date d'ajout
02/04/2015
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) EN DATE DU 02/04/2015, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS A AUTORISE LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATON JUSQU'AU 18/05/2015 Date d'effet : 02/04/2015
Numéro d'observation
611
Date d'ajout
24/02/2015
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) EN DATE DU 23/02/2015, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS A AUTORISE LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATON JUSQU'AU 23/03/2015 A COMPTER DU 23/02/2015
Numéro d'observation
282
Date d'ajout
29/01/2015
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) EN DATE DU 26/01/2015, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS A AUTORISE LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATON JUSQU'AU 23/02/2015 A COMPTER DU 26/01/2015
Numéro d'observation
3217
Date d'ajout
17/12/2014
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) En date du 15/12/2014, le Tribunal de Commerce de Cahors a autorisé la poursuite de la période d'observation jusqu'au 26/01/2015 Date d'effet : 15/12/2014
Numéro d'observation
2289
Date d'ajout
17/09/2014
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) EN DATE DU 15/09/2014, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS A AUTORISE LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATON JUSQU'AU 15/12/2014
Numéro d'observation
1888
Date d'ajout
23/07/2014
Description
Conversion d'une sauvegarde en redressement judiciaire EN DATE DU 21/07/2014, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS A PRONONCE LA CONVERSION DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE SUR ARNAUD BIZAC SA (SADIR) EN PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE, A MODIFIE LA DUREE DE LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 15/09/2014, A DESIGNE Administrateur judiciaire : CABINET FHB ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PP ME BOURBOULOUX HELENE - 26, rue JULES FERRY - 19100 Brive-la-Gaillarde, AVEC POUR MISSION DE ASSISTER LE DEBITEUR DANS TOUT LES ACTES DE GESTION, ET A FIXE AU 15/04/2014 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS.
Numéro d'observation
1676
Date d'ajout
25/06/2014
Description
(Ouverture d'une procédure de) Sauvegarde PAR JUGEMENT EN DATE DU 23/06/2014, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE ET A DESIGNE ADMINISTRATEUR : CABINET FHB ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PP ME BOURBOULOUX HELENE 26 RUE JULES FERRY 19100 BRIVE LA GAILLARDE AYANT POUR MISSION D'ASSISTER LE DEBITEUR POUR TOUS LES ACTES DE GESTION - ET MANDATAIRE JUDICIAIRE : ME MARC LERAY ET LA SCP PIMOUGUET - LEURET - DEVOS BOT PP DE ME NICOLAS LEURET - 111, BD GAMBETTA - 46000 CAHORS ET A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION ET RENVOYE L'AFFAIRE AU 15/09/2014
Numéro d'observation
2821
Date d'ajout
25/10/2013
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 17/09/2013
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).