Entreprise : GOUYE SAINT JACQUES - SIREN 409 113 883
Identité
Dénomination
GOUYE SAINT JACQUES
SIREN (siège)
409 113 883
Date d'immatriculation au RNE
04/10/1996
Date de fin de la personne morale
03/10/2095
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
13 CRS DAKAR 76200 DIEPPE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOUYE YVES , ERNEST , FREDERIC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1943
Commune de résidence
NEUVILLE LES DIEPPE
Nom, Prénom(s)
LEFEBVRE HENRY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
HOUPPEVILLE
Dénomination
SOCIETE NORMANDE D'AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
ROUEN
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/03/2003
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
25/09/1996
Siret
40911388300022
Code APE
513S
Origine du fonds
Création
Activité principale
MAREYAGE TRANSFORMATION DISTRIBUTION COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME, AQUACULTURE AINSI QUE TTES ACTIVITES SE RAPPORTANT A L'OBJET SOCIAL
Adresse
13 CRS 13 COURS DE DAKAR
76200 , DIEPPE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/09/1996
Siret
40911388300014
Code APE
513S
Adresse
1 RUE EDOUARD LAVOINE
76200 , DIEPPE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
702
Date d'ajout
02/07/2003
Description
* MODIFICATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT ANCIEN COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : LE TOHIC HENRI ANCIEN COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : SOCIETE S.F.P.B NOUVEAU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : SOCIETE NORMANDE D'AUDIT NOUVEAU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : LEFEBVRE HENRY * DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE LIQUIDATEUR : MR GOUYE YVES (ANCIEN PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL) SIEGE DE LIQUIDATION : DIEPPE, 13 COURS DE DAKAR (SIEGE SOCIAL DE LA STE) Date d'effet : 29/03/2003
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
589
Date d'ajout
12/06/1998
Description
* MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCIE SOCIAL ANCIENNE DATE : 30/04 NOUVELLE DATE : 30/09 A COMPTER DU 18/02/98 ** PAR ACTE S.S.P EN DATE DU 18/02/98, LA SA GOUYE SAINT JACQUES A ACQUIS L'USUFRUIT TEMPORAIRE DU FONDS DE COMMERCE D'ACHAT, VENTE ET CONDITIONNE- MENT DE NOIX DE COQUILLES SAINT JACQUES SIS A DIEPPE, 13 COURS DE DAKAR A LA SA GOUYE ET FILS (RCS DIEPPE B 343 440 343 - 88 B 7), AU PRIX STIPULE DE 1.000.000 FRS, A COMPTER DU 18/02/98 AVEC JOUISSANCE A COMPTER RETROACTIVEMENT DU 01/10/97
Numéro d'observation
1180
Date d'ajout
17/11/1997
Description
* MODIFICATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ET ADMINISTRATEUR PARTANT : MR FAVROU HERVE ADMINISTRATEUR PARTANT : MELLE LEMONNIER SANDRA NOUVEAU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ET ADMINISTRATEUR : MR GOUYE YVES NOUVEL ADMINISTRATEUR : SA GOUYE ET FILS REPRESENTEE PAR MME GOUYE MARIE- MADELEINE * TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT DE DIEPPE, 1 RUE EDOUARD LAVOINE A DIEPPE, 13 COURS DE DAKAR * CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE DE LA STE ANCIENNE DENOMINATION : SAINT JACQUES NORMANDIE NOUVELLE DENOMINATION : GOUYE SAINT JACQUES A COMPTER DU 26/09/97 * PAR ACTE SSP EN DATE DU 26/09/97, LA SOCIETE A VENDU A LA SA GOUYE ET FILS, SON FONDS DE COMMERCE CORRESPONDANT A L'ACHAT, LA VENTE ET LE CONDI- TIONNEMENT DE NOIX ET CREUX DE COQUILLES SAINT JACQUES PRECEDEMMENT EXPLOITE A DIEPPE, 1 RUE EDOUARD LAVOINE , A COMPTER DU 01/10/97 -
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE NUMERO SIRET : 409 113 883 00014 CODE NAF : 513S
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
EN LIQUIDATION
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).