Entreprise : SNC BOUGET PERE & FILS - SIREN 409 057 973
Identité
Dénomination
SNC BOUGET PERE & FILS
SIREN (siège)
409 057 973
Date d'immatriculation au RNE
24/09/1996
Date de fin de la personne morale
23/09/2026
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
50080 EUR
Adresse du siège
13 RUE DE LA CITADELLE 27160 MESNILS-SUR-ITON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUGET MICHEL, BERNARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1945
Commune de résidence
Evreux
Nom, Prénom(s)
BOUGET THIERRY , BERNARD , RAYMOND
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1972
Commune de résidence
La Ferrière-sur-Risle
Nom, Prénom(s)
LEYMAN MICHEL , CLAUDE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Mesnils-sur-Iton
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/05/2005
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1996
Siret
40905797300029
Code APE
554A
Origine du fonds
Achat
Activité principale
Bar, tabletterie, bimbeloterie, journaux, papete- rie, maroquinerie, coutellerie, poterie, confise- rie, jeux et gérance d'un débit de tabac.
Adresse
13 RUE 13 Rue de la Citadelle
27240 , Mesnils-sur-Iton - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Damville
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1996
Siret
40905797300011
Code APE
553A
Adresse
148 RUE JEAN MOULIN
27000 , EVREUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
22/06/2005
Description
- Date de cessation d'activité : 13/05/2005. - Précision sur le sort du fonds : Vente du fonds.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
24/09/1996
Description
Historique des observations depuis le 24/09/1996 : JOURNAL PUBLICATEUR : EURE INTER LICENCE IV EXPLOITEE A COMPTER DU 01.10.1996 $$$20/04/2000 Mise en sommeil de la Société à compter du 30.03.2000 Mention du 07/06/2001 : Reprise de l'activité à compter du 26.04.2001. Mention du 22/06/2005 : Mise en sommeil de la société à compter du 13.05 2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).