Entreprise : SARL HAVARD - SIREN 409 046 638
Identité
Dénomination
SARL HAVARD
SIREN (siège)
409 046 638
Date d'immatriculation au RNE
26/09/1996
Début d’activité
31/12/2023
Date de fin de la personne morale
25/09/2095
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Activités de soutien aux cultures
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital social
27895 EUR
Adresse du siège
4 RUE DU HAUT DE ELLON 14250 ELLON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HAVARD WILFRIED , PHILIPPE , SYLVAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1989
Commune de résidence
Ellon
Nom, Prénom(s)
HAVARD CEDRIC , VINCENT , MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1992
Commune de résidence
Ellon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/12/2023
Siret
40904663800022
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Activités de soutien aux cultures
Adresse
4 RUE DU HAUT DE ELLON
14250 , ELLON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1996
Siret
40904663800014
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités de soutien aux cultures
Adresse
14250 , ELLON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3893
Date d'ajout
04/06/2009
Description
Réduction de capital à compter du 30/03/2009 Ancien : 121 501,87 EUROS Nouveau : 27 895 EUROS Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/03/2009 Reconstitution des capitaux propres à compter du 30/03/2009
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Bayeux ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Caen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).