Entreprise : FINEST - SIREN 408 953 172
Identité
Dénomination
FINEST
SIREN (siège)
408 953 172
Date d'immatriculation au RNE
17/09/1996
Date de fin de la personne morale
16/09/2095
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
91469.41 EUR
Adresse du siège
134 RUE DE VAUGIRARD 75015 PARIS 15 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTINELLI VITO
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
Vincennes
Nom, Prénom(s)
NGUYEN HOANG
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1972
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Dénomination
CEFRECO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Vincennes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/07/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
26/04/2015
Siret
40895317200025
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des marchands de biens immobiliers
Adresse
134 RUE DE VAUGIRARD
75015 , PARIS 15 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/04/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1996
Siret
40895317200017
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des marchands de biens immobiliers
Adresse
3 RUE DE TEHERAN
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1996B1239512
Date d'ajout
18/07/2018
Description
Radiation d'office - art. R123-131 du code de commerce (au terme d'un délai de trois ans après la mention de dissolution, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1996B123958
Date d'ajout
20/05/2015
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 26-04-2015, JOURNAL PUBLICATEUR : La Croix DU : 15-05-2015, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
1996B123954
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).