Entreprise : ARCH'INDUSTRIE - SIREN 408 900 819
Identité
Dénomination
ARCH'INDUSTRIE
SIREN (siège)
408 900 819
Date d'immatriculation au RNE
19/09/1996
Début d’activité
15/10/1996
Date de fin de la personne morale
18/09/2026
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1997
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
N'A PLUS A ETRE MENTIONNE SUR L'EXTRAIT (DECRET 87-970 DU 03.12.1987)
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Capital social
185500 EUR
Adresse du siège
245 AV DES ALPAGES 74310 LES HOUCHES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONTRON CHRISTIAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
Les Houches
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/10/1996
Siret
40890081900025
Nom commercial
ARCH'INDUSTRIE
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
INGENIERIE GENERALE IMMOBILIERE - ARCHITECTE CONTRACTANT GENERAL - COORDINATION SPS
Adresse
245 AV DES ALPAGES
74310 , LES HOUCHES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/10/1996
Siret
40890081900017
Code APE
452B
Adresse
915 RTE DES GAILLANDS
74400 , CHAMONIX-MONT-BLANC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/015860
Date d'ajout
25/07/2023
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce d'Annecy en date du 25/07/2023 ordonnant le transfert des mandats détenus par l'étude de Maître Roger CHATEL-LOUROZ relatifs aux procédures de redressements et liquidations judiciaires non clôturées à ce jour ouvertes à compter du 15 février 2009 et n'ayant pas abouti à l'arrêté d'un plan au profit de Maître Philippe SERRANO, 6 Rue René Blanc 74100 ANNEMASSE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F14/012616
Date d'ajout
19/12/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Annecy en date du 19/12/2014 prononçant la résolution du plan et liquidation judiciaire immédiate. Liquidateur-judiciaire : Maître CHATEL-LOUROZ Roger 6 RUE RENÉ BLANC BP 181 74101 ANNEMASSE. Date de cessation des paiements : 31/07/2014
Numéro d'observation
F12/008392
Date d'ajout
31/07/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Annecy en date du 31/07/2012 arrêtant le plan de continuation. Commissaire à l'exécution du plan : Maître MEYNET Robert Louis 39 AVENUE DU PARMELAN 74000 ANNECY
Numéro d'observation
F12/000868
Date d'ajout
25/01/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Annecy en date du 24/01/2012 prolongeant la période d'observation jusqu'au 27/07/2012, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F11/007423
Date d'ajout
03/08/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d' Annecy en date du 03/08/2011 prolongeant la période d'observation jusqu'au 27/01/2012, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F11/000713
Date d'ajout
28/01/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d' Annecy en date du 27/01/2011 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire Judiciaire : Maître CHATEL-LOUROZ Roger 6 RUE RENÉ BLANC BP 181 74101 ANNEMASSE. Date de cessation des paiements : 02/07/2010
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Numéro d'observation
F07/003685
Date d'ajout
18/07/2007
Description
Modification d'activité ANCIENNES ACTIVITES : EXERCIC DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE - DE MAITRE D'OEUVRE ET TOUTES MISSIONS SE RAPPORTANT A L'ACTE DE BATIR. NOUVELLES ACTIVITES : INGENIERIE GENERALE IMMOBILIERE - ARCHITECTE CONTRACTANT GENERAL - COORDINATION SPS DECISION AG EN DATE DU 23 MARS 2007 JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : LE FAUCIGNY EN DATE DU 5 JUILLET 2007 date d'effet : 23/03/2007
Numéro d'observation
F06/000628
Date d'ajout
18/12/2006
Description
Augmentation du capital NOUVEAU CAPITAL : 185 500.00 € ANCIEN : 30. 000 € JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : LE FAUCIGNY EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2006 date d'effet : 28/11/2006
Numéro d'observation
F04/003030
Date d'ajout
23/09/2004
Description
Modification d'activité NOUVELLES ACTIVITES : EXERCICE DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE DE MAITRE D'OEUVRE ET TOUTES MISSIONS SE RAPPORTANT A L'ACTE DE BATIR. ANCIENNES : INGENIERIE GENERALE DU BATIMENT ARCHITECTE ONTRACTANT GENERAL - REALISATION IMMOBILIERE CLES EN MAIN. date d'effet : 30/08/2004
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE CONNUE PRECEDEMMENT SOUS LA DENOMINATION DE "S.E.F.I.I. INDUSTRIE" JUSQU'AU 15.07.1998
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).