Entreprise : SCI LES BOISRONDS - SIREN 408 891 570
Identité
(Entreprise radiée le 12/07/2022)
Dénomination
SCI LES BOISRONDS
SIREN (siège)
408 891 570
Date d'immatriculation au RNE
20/09/1996
Date de fin de la personne morale
19/09/2046
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
750 AV DE LA GARE 77310 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JOINY DANIELLE
Nom d'usage
JANEAU
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1944
Commune de résidence
Vaux-le-Pénil
Nom, Prénom(s)
BOILOT ARNAUD , ANDRE , LUCIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1974
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/01/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/09/1996
Siret
40889157000017
Code APE
702C
Adresse
11 ALL D AMBLONVILLE
77176 , SAVIGNY-LE-TEMPLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CIDEX 187
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/06/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
11/09/1996
Siret
40889157000025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, construction et exploitations de tous biens immobiliers.
Adresse
750 AV 750 Avenue de la Gare
77310 , Saint-Fargeau-Ponthierry - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15804
Date d'ajout
12/07/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 28/06/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
25/05/2022
Description
Dissolution à compter du 14/04/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 14/04/2022, liquidateur : JANEAU né(e) JOINY DANIELLE, siège de la liquidation : 750 Avenue de la Gare 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
20/09/1996
Description
Historique des observations depuis le 20/09/1996 : Publicité statuts : Le Moniteur de Seine et Marne.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).