Entreprise : SCI D ATTRIBUTION PORTE DU BOULINGRIN - SIREN 408 787 463
Identité
(Entreprise radiée le 16/10/2017)
Dénomination
SCI D ATTRIBUTION PORTE DU BOULINGRIN
Sigle
SCA PORTE DU BOULINGRIN
SIREN (siège)
408 787 463
Date d'immatriculation au RNE
11/09/1996
Date de fin de la personne morale
10/09/2095
Forme juridique
Société civile d'attribution
Capital social
98000 EUR
Adresse du siège
2300 RTE DE NEUFCHATEL 76230 ISNEAUVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PARMENTIER JEAN-LOUIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1942
Commune de résidence
LE HAVRE
Nom, Prénom(s)
PARMENTIER ARNAULD , HUGO , ROGER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
GRAIMBOUVILLE
Nom, Prénom(s)
DELAMARE ISABELLE , MARIE-ODILE
Nom d'usage
PARMENTIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
GRAIMBOUVILLE
Nom, Prénom(s)
LEROI MICHEL , JEAN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1943
Commune de résidence
MONT ST AIGNAN
Nom, Prénom(s)
BLOT ETIENNE , MARCEL , MARIE , LOUIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1949
Commune de résidence
SAINT MARTIN DU VIVIER
Dénomination
SCI LA BOISERIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
FECAMP
Dénomination
FINANCES INVESTISSEMENTS PLACEMENTS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
ISNEAUVILLE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1997
Siret
40878746300012
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition d'un terrain à bâtir à Rouen (76000) à l'angle du boulevard de l'Yser n 33 et l'avenue de la Porte des champs et construction d'un immeuble sur ce terrain.
Adresse
2300 RTE 2300 route de Neufchâtel
76230 , Bois-Guillaume - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9114
Date d'ajout
16/10/2017
Description
Radiation du RCS le 16/10/2017 avec effet au 01/09/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3164
Date d'ajout
24/04/2006
Description
Dissolution anticipée de la société DISSOLUTION DE LA SOCIETE. LIQUIDATEUR : M. MICHEL LEROI, ANCIEN GERANT. ANNONCE LEGALE PARUE DANS LES AFFICHES DE NORMANDIE DE 15/02/20006. FIN DES FONCTIONS DE GERANT DE M. ETIENNE BLOT. Date d'effet : 26/01/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).