Entreprise : STRATEGE FINANCE SA - SIREN 408 781 771
Identité
(Entreprise radiée le 28/12/2023)
Dénomination
STRATEGE FINANCE SA
SIREN (siège)
408 781 771
Date d'immatriculation au RNE
11/09/1996
Fermeture de l'établissement - 40878177100055
- Date d'effet de la fermeture : 08/12/2023
Fermeture de l'établissement - 40878177100014
- Date d'effet de la fermeture : 01/09/1999
Fermeture de l'établissement - 40878177100022
- Date d'effet de la fermeture : 12/01/2007
Fermeture de l'établissement - 40878177100030
- Date d'effet de la fermeture : 01/04/2013
Fermeture de l'établissement - 40878177100048
- Date d'effet de la fermeture : 01/11/2013
Date de fin de la personne morale
10/09/2095
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
597905 EUR
Adresse du siège
120 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Simantiras NIKOLAOS
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1953
Nom, Prénom(s)
Lenoir de la Cochetiere LOIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1951
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
Koufopandelis LAMBROS-ION
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1952
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Savet BERTRAND
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
Andresy
Nom, Prénom(s)
Valtzi IOLI
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
HETRE LAURENT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1961
Commune de résidence
Deuil-la-Barre
Nom, Prénom(s)
Brain GERARD , JOSEPH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1944
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Paris GEORGES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1959
Commune de résidence
Alfortville
Nom, Prénom(s)
Michaly EDMOND , ALBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1953
Commune de résidence
Strasbourg
Nom, Prénom(s)
Michaly RONI , AIME
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1987
Commune de résidence
Strasbourg
Dénomination
COMPTABILITE AUDIT DEVELOPPEMENT (SARL)
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
GRANT THORNTON
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/08/1996
Siret
40878177100014
Code APE
671C
Adresse
27 AV PIERRE 1ER SERBIE
75116 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/12/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/08/1996
Siret
40878177100055
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion de portefeuille pour le compte de tiers, gestion d'OPCVM et FIA, gestion mandats d'arbitrage, RTO, conseil en investissement, courtage en assurances
Adresse
120 AV DES CHAMPS ELYSEES
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/01/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1999
Siret
40878177100022
Code APE
671C
Adresse
24 RUE MARBEUF
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/01/2007
Siret
40878177100030
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Activité principale
Gestion de fonds
Adresse
27 RUE DE BERRI
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/11/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2013
Siret
40878177100048
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Activité principale
Gestion de fonds
Adresse
11 RUE DE TEHERAN
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1996B1217776
Date d'ajout
28/12/2023
Description
Radiation. Fusion Absorption par GALILEE ASSET MANAGEMENT le 08-12-2023
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).