Entreprise : SCI RUE DES VENDEENS - SIREN 408 727 428
Identité
Dénomination
SCI RUE DES VENDEENS
SIREN (siège)
408 727 428
Date d'immatriculation au RNE
16/09/1996
Début d’activité
22/07/1996
Date de fin de la personne morale
15/09/2095
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
gestion immobilière l'acquisition la construction la propriété la gestion et l'administration de tous biens
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
35063.27 EUR
Adresse du siège
1 RUE DE LA VIGNE 44260 PRINQUIAU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DARCEL JEAN-FRANCOIS , JOSEPH , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Prinquiau
Nom, Prénom(s)
DARCEL STEPHANE
Nom d'usage
DARCEL-MONAGHAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1989
Commune de résidence
Prinquiau
Nom, Prénom(s)
DARCEL NICOLAS
Nom d'usage
MONAGHAN-DARCEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1992
Commune de résidence
Prinquiau
Nom, Prénom(s)
MONAGHAN MARIE , THERESE
Nom d'usage
MONAGHAN-DARCEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Prinquiau
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/07/1996
Siret
40872742800018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
gestion immobilière l'acquisition la construction la propriété la gestion et l'administration de tous biens
Autres Activités
gestion immobilière l'acquisition la construction la propriété la gestion et l'administration de tous biens
Adresse
1 RUE DE LA VIGNE
44260 , PRINQUIAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
26/10/2010
Description
2250201010262250 ********* Changement de composition de la gérance ********* Démission d'un co-gérant Date d'effet de la formalité: 18/09/2010 Gérant associé indéfinim. Resp : Madame MONAGHAN-DARCEL née MONAGHAN Marie Thérèse. Associé indéfiniment responsab : Mr DARCEL Jean-François Joseph Marie. Anc Gérant associé : Mr DARCEL Jean-François Associé indéfiniment responsab : Mr DARCEL Nicolas Associé indéfiniment responsab : Mr DARCEL Stéphane
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).