Entreprise : GFA COMMERCON NICOLAS - SIREN 408 702 918
Identité
Dénomination
GFA COMMERCON NICOLAS
SIREN (siège)
408 702 918
Date d'immatriculation au RNE
03/09/1996
Début d’activité
08/04/1996
Date de fin de la personne morale
02/09/2095
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activités principales de l’objet social
constitution d'une exploitation viticole et agricole ; mise en valeur, gestion et administration des immeubles et droits immobiliers à destination agricole
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital social
268310.1 EUR
Adresse du siège
249 RTE DE MONTAGNY 71960 PRISSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COMMERCON JEAN-LUC
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
Prissé
Nom, Prénom(s)
COMMERCON PASCAL
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Colorado
Nom, Prénom(s)
COMMERCON ROGER
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1935
Commune de résidence
Chevagny-les-Chevrières
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/04/1996
Siret
40870291800025
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Culture de la vigne
Adresse
249 RTE DE MONTAGNY
71960 , PRISSE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
249 Route de Montagny
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/06/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/04/1996
Siret
40870291800017
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Activité principale
Culture de la vigne
Adresse
EN ARENE
71960 , CHEVAGNY-LES-CHEVRIERES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/001074
Date d'ajout
11/03/2020
Description
Modification relative aux dirigeants COMMERCON Roger nom d'usage : COMMERCON Roger n'est plus gérant COMMERCON Jean-Luc nom d'usage : COMMERCON Jean-Luc devient gérant à compter du 28/02/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/001074
Date d'ajout
11/03/2020
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants suite à décision municipale : Monsieur COMMERCON Jean-Luc Nouvelle Adresse : 249 Route de Montagny 71960 PRISSE Monsieur COMMERCON Jean-Luc Ancienne Adresse : Lieu-dit Montagny 71960 PRISSE Nouvelle Adresse : 249 Route de Montagny 71960 PRISSE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 26 août 1996 -No A689 - DOCUMENTS AP du 23 août 1996
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).