Entreprise : SCM DAVIAUD VANPOULLE - SIREN 408 702 876
Identité
(Entreprise radiée le 11/07/2019)
Dénomination
SCM DAVIAUD VANPOULLE
SIREN (siège)
408 702 876
Date d'immatriculation au RNE
27/08/1996
Date de fin de la personne morale
26/08/2095
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
10061.64 EUR
Adresse du siège
22 AV DE GRAMMONT 37000 TOURS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMPASSE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRETON STEPHANE , LAURENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1977
Commune de résidence
Fondettes
Nom, Prénom(s)
VANPOULLE FREDERIC , JEAN-MARIE , YVES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
Fondettes
Nom, Prénom(s)
JOURDRAN FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1986
Commune de résidence
Acon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/08/1996
Siret
40870287600017
Code APE
748K
Adresse
14 PL JEAN JAURES
37000 , TOURS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/2003
Siret
40870287600025
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Activité principale
Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Adresse
22 AV DE GRAMMONT
37000 , TOURS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMPASSE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
11/07/2019
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 01-06-2019 AVEC DATE D'EFFET AU 31-12-2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
27/02/2019
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 31-12-2018, JOURNAL PUBLICATEUR : TERRE DE TOURAINE DU : 29-03-2019, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).