Entreprise : SCI LES GRANGES - SIREN 408 674 331
Identité
(Entreprise radiée le 12/04/2019)
Dénomination
SCI LES GRANGES
SIREN (siège)
408 674 331
Date d'immatriculation au RNE
29/08/1996
Date de fin de la personne morale
28/08/2066
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
9000 EUR
Adresse du siège
14 RUE DE LA GARE 01150 LEYMENT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GIRARD PATRICK , RENE , MICHEL , FRANCOIS , ELIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1958
Commune de résidence
Talmont Saint-Hillaire
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/03/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/07/1996
Siret
40867433100017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition construction administration et exploitation par bail ou tout autre moyen de tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis .
Adresse
14 RUE 14 rue de la Gare
01150 , Leyment - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5363
Date d'ajout
12/04/2019
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5264
Date d'ajout
24/06/2010
Description
Par jugement du 09/06/2010 le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) a arrêté le plan de cession et a prononcé la conversion en liquidation judiciaire de droit commun à l'encontre de la société : SCI LES GRANGES, 14 rue de la Gare 01150 LEYMENT, acquisition construction et exploitation par bail ou tout autre moyen de tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis... 408 674 331 RCS BOURG EN BRESSE Mandataire chargé de veiller à l'exécution du plan : SELARL DOLLEY-COLLET représentée par Me Olivier COLLET, 10 avenue Gambetta 85000 LA ROCHE SUR YON Liquidateur : Me Jean-Gilles DUTOUR, 68 rue Molière 85000 LA ROCHE SUR YON
Numéro d'observation
4251
Date d'ajout
20/05/2010
Description
Par jugement du 06/05/2010 le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon (85) a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société : SCI LES GRANGES, 14 rue de la Gare 01150 LEYMENT, acquisition construction et exploitation par bail ou tout autre moyen de tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis... 408 674 331 RCS BOURG EN BRESSE Mandataires judiciaires : - Me Jean-Gilles DUTOUR, 68 rue Molière 85000 LA ROCHE SUR YON avec pour mission la gestion du volet salarial du dossier - Selarl DOLLEY-COLLET représentée par Me Olivier COLLET, 10 avenue Gambetta 85000 LA ROCHE SUR YON avec pour mission la gestion des productions et la vérification du passif autre que salarial Administrateurs judiciaires : - Selarl AJIRE, représentée par Me ROBERT, 3 rue Victor Hugo 85000 LA ROCHE SUR YON avec pour mission d'assister les débiteurs dans leur gestion - Me LESSERTOIS, 17 rue de la Trémoille 75008 PARIS avec pour mission la préparation, mise en place et présentation du plan de cession
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Belley ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Bourg-en-Bresse décliné toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).