Entreprise : SCI ESCULAPE - SIREN 408 635 274
Identité
(Entreprise radiée le 05/10/2020)
Dénomination
SCI ESCULAPE
SIREN (siège)
408 635 274
Date d'immatriculation au RNE
22/08/1996
Date de fin de la personne morale
21/08/2095
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
8 AV VICTOR HUGO 92170 VANVES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PERON COLINE , BRIGITTE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1989
Commune de résidence
Vanves
Nom, Prénom(s)
PERON CHARLY , THIERRY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1984
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
PERON BASTIEN , FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1986
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GLATIGNY-GUILBERT EMY , LAURA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1996
Commune de résidence
Vanves
Nom, Prénom(s)
GUILBERT BRIGITTE , JACQUELINE , ESTELLE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1961
Commune de résidence
Vanves
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/05/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/07/1996
Siret
40863527400017
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
17 RUE DES SOURCES
60138 , CHIRY-OURSCAMP - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
23/07/1996
Siret
40863527400025
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, exploitation et mise en valeur de tous immeubles.
Adresse
8 AV 8 Avenue Victor Hugo
92170 , Vanves - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
56457
Date d'ajout
05/10/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/09/2020
Description
Dissolution à compter du 31/12/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2019, liquidateur : GUILBERT Brigitte Jacqueline Estelle, siège de la liquidation : 8 Avenue Victor Hugo 92170 Vanves, parution de la publicité légale : L'Itinérant en date du 10/09/2020
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).