Entreprise : SCI ZOE - SIREN 408 624 419
Identité
Dénomination
SCI ZOE
SIREN (siège)
408 624 419
Date d'immatriculation au RNE
16/08/1996
Début d’activité
16/08/1996
Date de fin de la personne morale
15/08/2095
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition de tous immeubles bâtis ou non bâtis la construction de tous immeubles gestion d'immeubles
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
152450 EUR
Adresse du siège
TERTIFUME 49070 BEAUCOUZE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CTRE CIAL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNARD CATHERINE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
ANGERS
Nom, Prénom(s)
CHAILLOUS RENAUD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1965
Commune de résidence
ANGERS
Nom, Prénom(s)
JOLY FRANCOIS-XAVIER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1981
Commune de résidence
Angers
Nom, Prénom(s)
ROYER PHILIPPE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1960
Commune de résidence
BEAUCOUZE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/08/1996
Siret
40862441900011
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition de tous immeubles bâtis ou non bâtis la construction de tous immeubles gestion d'immeubles
Autres Activités
Acquisition de tous immeubles bâtis ou non bâtis la construction de tous immeubles gestion d'immeubles
Adresse
TERTIFUME
49070 , BEAUCOUZE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CTRE CIAL
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6270
Date d'ajout
25/05/2010
Description
Augmentation de capital à compter du 26/03/2010 Ancien : 114336,76 EUR Nouveau : 152450 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 26/03/2010 : Nouveau : JOLY François-Xavier, Gérant associé Changement de qualité : ROYER Philippe, Co-Gérant devient Gérant associé Changement de qualité : CHAILLOUS Renaud, Co-Gérant devient Gérant associé Changement de qualité : BERNARD Catherine, Co-Gérant devient Gérant associé
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).