Entreprise : ALTERASSUR CONSEILS - SIREN 408 618 478
Identité
Dénomination
ALTERASSUR CONSEILS
Sigle
ALTERASSUR CONSEILS
SIREN (siège)
408 618 478
Date d'immatriculation au RNE
26/03/1997
Début d’activité
01/07/1996
Date de fin de la personne morale
25/03/2095
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
Courtage en assurances
Code APE
6622Z - Activités des agents et courtiers d'assurances
Capital social
50643 EUR
Adresse du siège
28 FG DE BESANCON 25200 MONTBELIARD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SIBOURG YVES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1978
Commune de résidence
Mulhouse
Nom, Prénom(s)
VIENET JACQUES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Besançon
Dénomination
JEAN MARC KRIEGER SARL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Mulhouse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1996
Siret
40861847800023
Code APE
6622Z - Activités des agents et courtiers d'assurances
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Courtage en assurances
Adresse
28 FG DE BESANCON
25200 , MONTBELIARD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/02/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/07/1996
Siret
40861847800015
Code APE
672Z
Adresse
2 RUE GASTON DEFFERRE
90000 , BELFORT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3395
Date d'ajout
16/10/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 10/09/2012 : Nouveau : SARL JEAN MARC KRIEGER SARL, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : SIBOURG Yves, Commissaire aux comptes suppléant Changement de dénomination à compter du 28/09/2012 Ancienne : ASSURANCES CABINET MADOZ Nouvelle : ASSURANCES MADOZ ET ASSOCIES Transformation de la société à compter du 28/09/2012 Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée à associé unique (SAS) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 28/09/2012 : Partant : MADOZ Daniel, Gérant(e) Nouveau : VIENET Jacques, Président
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Montbeliard ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Belfort. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Belfort décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 331 000.00 FRF nouveau montant : 50 460.62 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).