Entreprise : SCI LES FEUILLES - SIREN 408 589 760
Identité
(Entreprise radiée le 14/02/2024)
Dénomination
SCI LES FEUILLES
SIREN (siège)
408 589 760
Date d'immatriculation au RNE
21/08/1996
Date de fin de la personne morale
20/08/2095
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
50613.07 EUR
Adresse du siège
35 AV DE LA ROTJA 66820 FUILLA FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR CHARLES JEAN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GIRBAL MATHIEU , PATRICE , JEAN-LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1979
Commune de résidence
Ortaffa
Nom, Prénom(s)
GIRBAL PATRICE , URBAIN , MAURICE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1961
Commune de résidence
Perpignan
Nom, Prénom(s)
GIRBAL MICKAEL , HENRI , CAMILLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1974
Commune de résidence
Saint-Estève
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/03/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1996
Siret
40858976000011
Code APE
702C
Adresse
2 RUE EMILE ZOLA
66180 , VILLENEUVE-DE-LA-RAHO - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/02/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/1996
Siret
40858976000029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
LOCATION ET GESTION IMMOBILIERE
Adresse
35 AV DE LA ROTJA
66820 , FUILLA - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR CHARLES JEAN
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F15/011811
Date d'ajout
23/11/2015
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 28/05/2015 - Siège de la liquidation : 20 Avenue d'Athènes - Batiment 20 Appt 387 66000 PERPIGNAN - Publicité dans un journal d'annonces légales : L'Indépendant du 13/06/2015
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).