Entreprise : SCI MAISON FAMILIALE - SIREN 408 583 201
Identité
Dénomination
SCI MAISON FAMILIALE
SIREN (siège)
408 583 201
Date d'immatriculation au RNE
19/08/1996
Début d’activité
29/05/1996
Date de fin de la personne morale
18/08/2095
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'ACQUISITION, LA PROPRIETE, LA GESTION, LA LOCATION, L'ADMINISTRATION DE TOUS IMMEUBLES COMPOSANT LE PATRIMOINE DE LA SOCIETE ETC...
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
213428.62 EUR
Adresse du siège
26570 MONTBRUN-LES-BAINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HARDY ARTHUR , JEAN , NAPOLEON , PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1984
Commune de résidence
Sérignan-du-Comtat
Nom, Prénom(s)
HARDY THEODORA , NICOLE , OLIVIA
Nom d'usage
DUCAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1977
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
HARDY RAPHAEL , PAUL , AUGUSTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1986
Commune de résidence
Sérignan-du-Comtat
Nom, Prénom(s)
HARDY AMARANTE , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1979
Commune de résidence
Avignon
Nom, Prénom(s)
LALANDE OLIVIER , VINCENT , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
Ferrassières
Nom, Prénom(s)
LALANDE FRANCOIS , PATRICK , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
Cabrières-d'Avignon
Nom, Prénom(s)
LALANDE BRUNO , HENRY , FERNAND , THEODORE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1949
Commune de résidence
Carpentras
Nom, Prénom(s)
LALANDE JEAN-FRANCOIS , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1924
Commune de résidence
Montbrun-les-Bains
Nom, Prénom(s)
LALANDE REMY , JACQUES , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
Châteaurenard
Nom, Prénom(s)
LALANDE MARC , MARIE , AUGUSTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
Reilhanette
Nom, Prénom(s)
LALANDE CAROLINE , DOMINIQUE , RENEE , CECILE , MARIE
Nom d'usage
TOULELMONDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1958
Commune de résidence
Avignon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/05/1996
Siret
40858320100012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'ACQUISITION, LA PROPRIETE, LA GESTION, LA LOCATION, L'ADMINISTRATION DE TOUS IMMEUBLES COMPOSANT LE PATRIMOINE DE LA SOCIETE ETC...
Autres Activités
L'ACQUISITION, LA PROPRIETE, LA GESTION, LA LOCATION, L'ADMINISTRATION DE TOUS IMMEUBLES COMPOSANT LE PATRIMOINE DE LA SOCIETE ETC...
Adresse
26570 , MONTBRUN-LES-BAINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Valence a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Romans Sur Isère.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 400 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 213 428.62 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).