Entreprise : EARL LES TROIS CHENES - SIREN 408 574 606
Identité
Dénomination
EARL LES TROIS CHENES
SIREN (siège)
408 574 606
Date d'immatriculation au RNE
20/08/1996
Début d’activité
01/07/1996
Date de fin de la personne morale
19/08/2036
Date de clôture
31/12
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activités principales de l’objet social
POLYCULTURE ELEVAGE POLYCULTURE ELEVAGE
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
LA REPARDIERE 79310 VERRUYES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHABAUTY CHANTAL , BERNADETTE
Nom d'usage
LUTTIAU
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
Verruyes
Nom, Prénom(s)
LUTTIAU PIERRE , REMI , JOSEPH
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1957
Commune de résidence
Verruyes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1996
Siret
40857460600013
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
POLYCULTURE ELEVAGE POLYCULTURE ELEVAGE
Adresse
LA REPARDIERE
79310 , VERRUYES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
49485
Date d'ajout
09/01/2018
Description
Radiation d'office art R123-131 du code du commerce - est radiée d'office toute personne morale au terme d'un délai de trois ans après la date de la mention de sa dissolution -
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
16448
Date d'ajout
08/11/2013
Description
Dissolution à compter du 30/04/2013 siège de la liquidation Siège parution de la publicité légale Agri 79 du 08/11/2013
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Le Tribunal de Grande Instance de Bressuire statuant commercialement a été rattaché au Tribunal de Commerce de Niort par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 100 000.00 FRF nouveau montant : 15 244.90 EUR
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
29/09/1997
Description
: --- ENTREE DE MONSIEUR LUTTIAU PIERRE EN QUALITE DE NOUVEL ASSOCIE AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PORTE DE 50.000 F ¿ 100.000 F NOMINATION DE MONSIEUR LUTTIAU PIERRE EN QUALITE DE COGERANT DATE D'EFFET :01/01/97 JOURNAL D'ANNONCES LEGALES :AGRI 79 DU 11.07.97
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
20/08/1996
Description
Historique des observations depuis le 20/08/1996 : --- Publicité au Journal : AGRI 79 --- Parution au Journal le 02/08/1996
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).