Entreprise : PAULINE FORMALITES - SIREN 408 548 865
Identité
(Entreprise radiée le 15/01/2021)
Dénomination
PAULINE FORMALITES
Sigle
CIPA
SIREN (siège)
408 548 865
Date d'immatriculation au RNE
09/08/1996
Date de fin de la personne morale
08/08/2095
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
6 VLA PAULINE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONNET DOMINIQUE
Nom d'usage
PROUILLAC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
Boulogne
Nom, Prénom(s)
RICHARD ANDRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1948
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
THOMAS ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
Aubervilliers
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/11/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/06/1996
Siret
40854886500026
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
51 RUE THIERS
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/11/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/06/1996
Siret
40854886500018
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
toutes démarches et prestations de services en matière de formalités auprés de toutes juridictions , administrations de publications auprés de tous jounaux
Adresse
6 6 Villa PAULINE
92100 , Boulogne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4279
Date d'ajout
15/01/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 16/11/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/01/2021
Description
Dissolution à compter du 16/11/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 16/11/2020, liquidateur : PROUILLAC né(e) BONNET DOMINIQUE, siège de la liquidation : 6 Villa PAULINE 92100 BOULOGNE, parution de la publicité légale : Le Publicateur Légal en date du 06/01/2021
Numéro d'observation
14356
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).