Entreprise : I COMME... - SIREN 408 515 609
Identité
Dénomination
I COMME...
SIREN (siège)
408 515 609
Date d'immatriculation au RNE
03/09/1996
Date de fin de la personne morale
02/09/2095
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
83099.96 EUR
Adresse du siège
4 RUE DE KEROGAN 29000 QUIMPER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DONNARS PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Quimper
Nom, Prénom(s)
LE BERRE YANN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Commune de résidence
Pleuven
Nom, Prénom(s)
LE LOCH CHARLES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Quimper
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/05/2017
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/08/1996
Siret
40851560900027
Code APE
6201Z - Programmation informatique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
À) la création, la conception, la réalisation multimédia et toutes activités en découlant utilisant tous procédés existant ou à venir la vente, la location et la réparation de tout matériel, accessoires et fournitures informatiques l'installation, la protection et la maintenance de sites informatiques en réseaux locaux, la connexion et la communication de ces sites vers les centres serveurs télématiques ou vers d'Autres centres informatiques la création et la commercialisation d'applications de gestion de données, l'achat et la vente à l'export toutes activités de formation professionnelle B) commercialisation de matériels informatiques et logiciels, de conseil, de formation, d'installations de systèmes dans le domaine informatique des réseaux, le le développement et la participation pour assurer la présence sur les réseaux des collectivités locales et les Organisaitons de développement régional
Adresse
4 RUE 4 rue de Kerogan
29000 , Quimper - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/07/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1996
Siret
40851560900019
Code APE
722Z
Adresse
140 BD DE CREAC H GWEN
29000 , QUIMPER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3319
Date d'ajout
23/05/2017
Description
Radiation du RCS le 23/05/2017 avec effet au 12/05/2017 Radiation de la société à compter du 12 mai 2017. Article R123-129 1 du décret du 09 mai 2007 - (Clôture pour insuffisance d'actif). Jugement du Tribunal de Commerce de Quimper en date du 12 mai 2017.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3098
Date d'ajout
15/05/2017
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs Par jugement en date du 12/05/2017, le tribunal de commerce de Quimper a clôturé les opérations de liquidation de la société I COMME... pour insuffisance d'actif. Date d'effet : 12/05/2017
Numéro d'observation
3180
Date d'ajout
20/06/2013
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure PAR JUGEMENT EN DATE DU 14/06/2013, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE I COMME... A CONFIRME LE MEUR RONAN EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE ET NOMME la SELARL EMJ, représentée par Maître CORRE EN QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR ET AUTORISE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 19 JUIN 2013 AU SOIR A COMPTER DU 14/06/2013 - Date d'effet : 14/06/2013
Numéro d'observation
2644
Date d'ajout
21/05/2013
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) PAR JUGEMENT EN DATE DU 17/05/2013 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER A RENOUVELE LA PERIODE D'OBSERVATION DE I COMME... POUR UNE DUREE DE UN MOIS A COMPTER DU 17 MAI 2013 - Date d'effet : 17/05/2013
Numéro d'observation
1136
Date d'ajout
26/02/2013
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) PAR JUGEMENT EN DATE DU 22/02/2013, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER A RENOUVELE LA PERIODE D'OBSERVATION DE I COMME... POUR UNE DUREE DE TROIS MOIS A COMPTER DU 22 FEVRIER 2013 - Date d'effet : 22/02/2013
Numéro d'observation
6761
Date d'ajout
10/12/2012
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 07/12/2012, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER A OUVERT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE A L'ENCONTRE DE : I COMME... A NOMME LE MEUR RONAN COMME JUGE-COMMISSAIRE ET la SELARL EMJ, représentée par Maître CORRE 6 RUE SAINT MARC A QUIMPER, EN QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE ET A FIXE AU 07/12/2012 LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS A COMPTER DU 07/12/2012 - Date d'effet : 07/12/2012
Numéro d'observation
4008
Date d'ajout
30/07/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 15/04/2009 : Partant : CIGEST AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire Partant : PERENNEZ Pierre-Yves, Commissaire aux comptes suppléant Nouveau : DONNARS Pierre, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : LE LOCH Charles, Commissaire aux comptes suppléant
Numéro d'observation
6592
Date d'ajout
04/12/2008
Description
par décision du conseil municipal en date du 28/04/2006, l'adresse de la société est : 4 rue de kerogan - 29000 - Quimper
Numéro d'observation
4579
Date d'ajout
29/08/2008
Description
Changement de Présidents à compter du 31/07/2008 : Partant : SAILLE Patrick; Nouveau : LE BERRE Yann
Numéro d'observation
5596
Date d'ajout
22/10/2004
Description
Modification de(s) commissaires aux comptes ANCIEN COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES - NOUVEAU : CIGEST AUDIT 3 RUE FRANCOIS TOULLEC 56100 LORIENT ANCIEN COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : KERVAREC BERNARD NOUVEAU : PERENNEZ PIERRE-YVES 5 RUE DU PRESIDENT SADATE 29000 QUIMPER P.V DU 30.07.04 - DEPOT DU 22.10.04 Date d'effet : 30/07/2004
Numéro d'observation
1718
Date d'ajout
04/04/2003
Description
Transformation de la société ADMINISTRATEURS : SAILLE PATRICK - GRONNIER JEAN LOUIS - MONTASSIER THERESE PRESIDENT DE LA SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE : SAILLE PATRICK (ANCIEN PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION) CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : ANCIEN : CABINET PICAVET LE DAIN NOUVEAU : SOCIETE PRICEWATERHOUSECOOPERS CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : ANCIEN : ABGRALL ROBERT NOUVEAU : KERVAREC BERNARD (PV AGE DU 29/11/2002) Date d'effet : 29/11/2002
Numéro d'observation
6377
Date d'ajout
18/12/2002
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal ANCIENNE ADRESSE : 140 BOULEVARD DE CREACH GWEN - 29000 - QUIMPER NOUVELLE ADRESSE : 4 RUE BERNARD GUILLEMOT - 29000 - QUIMPER (PV ASSEMBLEE DU 17/07/2002) Date d'effet : 17/07/2002
Numéro d'observation
5036
Date d'ajout
05/10/2000
Description
Modification de la composition du conseil d'administration DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR : GUELLEC (CLAUDE) Date d'effet : 21/08/2000
Numéro d'observation
4238
Date d'ajout
11/08/2000
Description
Modification de la composition du conseil d'administration DEMISSION D'UN ADINISTRATEUR : CAYOT (THIERRY) Date d'effet : 02/05/2000
Numéro d'observation
3298
Date d'ajout
04/08/1999
Description
Modification de la composition du conseil d'administration CHANGEMENT D'ADMINISTRATEURS : ANCIEN : CZAPLICKI (JEAN LUC) NOUVEAU : GUELLEC (CLAUDE) Date d'effet : 22/06/1999
Numéro d'observation
973
Date d'ajout
04/03/1999
Description
ACHAT D'UN FONDS DE COMMERCE DE "COMMERCIALISATION DE MATERIELS INFORMATIQUES ET LOGICIELS, DE CONSEIL, DE FORMATION, D'INSTALLATIONS DE SYSTEMES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE DES RESEAUX, LE DEVELOPPEMENT ET LA PARTICIPATION POUR ASSURER LA PRESENCE SUR LES RESEAUX DES COLLECTIVITES LOCALES ET LES ORGANISATIONS DE DEVELOPPEMENT REGIONAL" A LA SOCIETE EUNET BRETAGNE RCS B 410 188 452 (96 B 462) - REPRESENTEE PAR ME SORET, AGISSANT EN QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE MODIFICATION DU 04/03/99 - PUBLICITE : LE PROGRES DE CORNOUAILLE DU 30/01/99 - OPPOSITIONS : ETUDE DE ME SORET 11, RUE DU PALAIS - 29000 - QUIMPER - AU PRIX DE 40 000 FRS A COMPTER DU 01/12/98
Numéro d'observation
220
Date d'ajout
19/01/1999
Description
Modification de la composition du conseil d'administration NOMINATION D'ADMINISTRATEURS : GRONNIER JEAN LOUIS - CAYOT THIERRY (PV AGE DU 04/12/98) -A COMPTER DU 04/12/98
Numéro d'observation
3460
Date d'ajout
12/08/1997
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice ANCIENNE DATE : 31/07 - NOUVELLE : 31/12 (PV AGE DU 31/07/97) - A COMPTER DU 31/07/97
Numéro d'observation
5459
Date d'ajout
05/11/1996
Description
Modification de la composition du conseil d'administration CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR : ANCIEN : ARCHANT MICHEL NOUVEAU : CZAPLICKI JEAN LUC (PV AGO DU 25/09/96) - A COMPTER DU 25/09/96
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 545 100.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 83 099.96 EUR * REDRESSEMENT JUDICIAIRE SIMPLIFIE (JGT DU TC DE QPER EN DATE DU 07.12.2012) * LIQUIDATION JUDICIAIRE (JGT DU TC DE QPER EN DATE DU 14.06.2013)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).