Entreprise : M. L. NICOLAS - SIREN 408 508 133
Identité
Dénomination
M. L. NICOLAS
SIREN (siège)
408 508 133
Date d'immatriculation au RNE
29/08/1996
Début d’activité
24/06/1996
Date de fin de la personne morale
28/08/2095
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
ACQUISITION, MISE EN VALEUR, ADMINISTRATION, EXPLOITATION, LOCATION D'IMMEUBLES
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
24 RUE DE VILLIERSFINS 41000 BLOIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NICOLAS MANUELA , MARIA , CLAUDETTE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
HERBAULT
Nom, Prénom(s)
NICOLAS LAURENT , BERNARD , RAMON
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
BLOIS
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/06/1996
Siret
40850813300019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION, MISE EN VALEUR, ADMINISTRATION, EXPLOITATION, LOCATION D'IMMEUBLES
Autres Activités
ACQUISITION, MISE EN VALEUR, ADMINISTRATION, EXPLOITATION, LOCATION D'IMMEUBLES
Adresse
24 RUE DE VILLIERSFINS
41000 , BLOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 300 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 45 734.71 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).