Entreprise : SCI LA VAUDIOT EN LIQUIDATION AMIABLE - SIREN 408 489 813
Identité
(Entreprise radiée le 01/04/2021)
Dénomination
SCI LA VAUDIOT EN LIQUIDATION AMIABLE
SIREN (siège)
408 489 813
Date d'immatriculation au RNE
26/07/1996
Date de fin de la personne morale
25/07/2095
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
182.94 EUR
Adresse du siège
LD LAVAUGUYOT 86380 JAUNAY-MARIGNY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BROCHET FREDERIC , SAMUEL , CLEMENT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1972
Commune de résidence
Jaunay-Marigny
Nom, Prénom(s)
BROCHET KAREN , MONIQUE , VERONIQUE
Nom d'usage
TERUEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
Poitiers
Nom, Prénom(s)
BROCHET PIERRE , CHRISTIAN , EMMANUEL , AUGUSTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1960
Commune de résidence
Jaunay-Marigny
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/07/1996
Siret
40848981300019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition de tous biens immobiliers.
Adresse
LD Manoir de Lavauguyot
86380 , Jaunay-Marigny - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Marigny-Brizay
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
01/04/2021
Description
Radiation d'office - art. R123-131 du code de commerce (au terme d'un délai de trois ans après la mention de dissolution, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
16264
Date d'ajout
27/11/2013
Description
Dissolution à compter du 31/12/2012 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 20/12/2012 siège de la liquidation fixé au siège social parution de la publicité légale dans les Informations économiques du 15/03/2013
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
26/07/1996
Description
Historique des observations depuis le 26/07/1996 : Publicité de constitution : la NOUVELLE REPUBLIQUE des 19 et 24 Juillet 1996.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).