Entreprise : SCI DU MORNE - SIREN 408 473 296
Identité
Dénomination
SCI DU MORNE
SIREN (siège)
408 473 296
Date d'immatriculation au RNE
22/07/1996
Début d’activité
07/07/1996
Date de fin de la personne morale
21/07/2095
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition aménagement mise en valeur administration exploitation location de biens immobiliers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
MORNE DES ESSES 97230 SAINTE-MARIE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VATON EMELINE , IRENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1975
Nom, Prénom(s)
VATON BRICE , TEDDY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1979
Commune de résidence
Longjumeau
Nom, Prénom(s)
VATON HUGUES , MIGUEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1973
Commune de résidence
Saint-Joseph
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/07/1996
Siret
40847329600015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition aménagement mise en valeur administration exploitation location de biens immobiliers.
Autres Activités
Acquisition aménagement mise en valeur administration exploitation location de biens immobiliers.
Adresse
MORNE DES ESSES
97230 , SAINTE-MARIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5523
Date d'ajout
08/12/2010
Description
Prorogation de durée de la personne morale à compter du 24/05/2010. Ancienne durée : 20 ans // Nouvelle : 99 ans.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5520
Date d'ajout
08/12/2010
Description
Modification d'activité de l'établissement principal situé Saint-Laurent - Morne des Esses 97230 Sainte-Marie à compter du 24/05/2010 Ancienne : ACQUISITION TERRAINS CONSTRUCTION IMMEUBLES IMMOBILIER HABITATION ET COM- MERCIAL EN LOCATION NUE Nouvelle : Acquisition aménagement mise en valeur administration exploitation location de biens immobiliers. Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 24/05/2010 : Partant à compter du 14/04/09 : VATON Hugues Ephaniere, Gérant associé Nouveau : VATON Hugues Miguel, Gérant associé Nouveau : VATON Brice Teddy, Associé Nouveau : VATON Emeline Irène, Associé
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).