Entreprise : SCI BARMAN 55 - SIREN 408 456 366
Identité
(Entreprise radiée le 07/02/2022)
Dénomination
SCI BARMAN 55
SIREN (siège)
408 456 366
Date d'immatriculation au RNE
29/07/1996
Date de fin de la personne morale
28/07/2095
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
5 ALL DU BOIS 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MANU PASCAL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1960
Commune de résidence
Charbonnières-les-Bains
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/09/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1996
Siret
40845636600017
Code APE
702C
Adresse
31 AV MATHIEU MISERY
69160 , TASSIN-LA-DEMI-LUNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE LE DOMAINE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/06/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/09/1999
Siret
40845636600025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
5 ALL DU BOIS
69260 , CHARBONNIERES-LES-BAINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/073688
Date d'ajout
23/09/2021
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 25/06/2021 - Siège de la liquidation : 5 Allée du Bois 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS - Publicité dans un journal d'annonces légales : Tout Lyon du 04/09/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/073688
Date d'ajout
23/09/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 25/06/2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DECLARATION MODIFICATIVE du 13 Octobre 1999 Transfert du siège social et Transfert du principal établissement du 31 avenue Mathieu Misery 69160 TASSIN LA DEMI LUNE au 5 allée du Bois 69260 CHARBONNIERES LES BAINS, à compter du 01/09/1999
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).