Entreprise : SCI DES MENESTRELS - SIREN 408 446 409
Identité
(Entreprise radiée le 25/03/2021)
Dénomination
SCI DES MENESTRELS
SIREN (siège)
408 446 409
Date d'immatriculation au RNE
01/08/1996
Fermeture de l'établissement - 40844640900018
- Date d'effet de la fermeture : 17/02/2021
Date de fin de la personne morale
31/07/2046
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
304898.03 EUR
Adresse du siège
468 RUE ROBERT PINCHON 76230 BOIS-GUILLAUME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAHE VERONIQUE , MARIE , JEANNE
Nom d'usage
DUPUY
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
PORDIC
Nom, Prénom(s)
BOUDAL ANDREE , MARIE , JEANNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1928
Commune de résidence
Saint-Brieuc
Nom, Prénom(s)
MAHE ISABELLE , MARIE-JOSEPHE
Nom d'usage
SELLOS-MAHE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1954
Commune de résidence
Fierville-les-Parcs
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/02/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
31/05/1996
Siret
40844640900018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La gestion d'un immeuble sis à Bois-Guillaume, 468 rue Robert Pinchon, plus généralement l'acquisition, la prise à bail, la location de tous immeubles bâtis ou non bâtis, ainsi que leur administration et leur exploitation.
Adresse
468 RUE 468 rue Robert Pinchon
76230 , Bois Guillaume - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5853
Date d'ajout
25/03/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 17/02/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
25/03/2021
Description
Dissolution à compter du 31/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2020, liquidateur : DUPUY né(e) MAHE Véronique, Marie, Jeanne, siège de la liquidation : 7 Rue DU TERTRE AUX MARTRES 22590 Pordic, parution de la publicité légale : L'informateur d'Eu en date du 08/01/2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 304 898.03 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).