Entreprise : SCI CCA - SIREN 408 416 410
Identité
Dénomination
SCI CCA
Sigle
SCI "CCA"
SIREN (siège)
408 416 410
Date d'immatriculation au RNE
23/07/1996
Début d’activité
01/10/2014
Date de fin de la personne morale
22/07/2046
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, propriété, administration et exploitation par bail, location ou autrement de tous terrains et de tous immeubles.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
469 RUE MONTET 59169 FERIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JUILLET KATIA
Nom d'usage
LEIGNEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
Férin
Nom, Prénom(s)
LEIGNEL OLIVIER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1969
Commune de résidence
Férin
Nom, Prénom(s)
LEIGNEL AGATHE , YOLANDE , MALOU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/2002
Commune de résidence
Férin
Dénomination
LOL INVESTS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Férin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/2014
Siret
40841641000020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, propriété, administration et exploitation par bail, location ou autrement de tous terrains et de tous immeubles.
Autres Activités
Acquisition, propriété, administration et exploitation par bail, location ou autrement de tous terrains et de tous immeubles.
Adresse
469 RUE MONTET
59169 , FERIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/07/1996
Siret
40841641000012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
22 RUE LEON GAMBETTA
59187 , DECHY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5227
Date d'ajout
03/11/2014
Description
Modification relative aux associés à compter du 02/09/2014 : Nouveau : LOL INVESTS (SC), Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : LEIGNEL Olivier, Gérant devient Gérant, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : LEIGNEL Katia, Associé devient Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5123
Date d'ajout
14/12/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/10/2009 : Modifié : LEIGNEL Olivier, Gérant(e), demeurant 469 rue Montet 59169 Férin Nouveai LEIGNEL Katia, Associé, demeurant 469 rue Montet 59169 Férin Transfert du siège social à compter du 01/10/2009 : Ancienne adresse : 22 RUE LEON GAMBETTA 59187 DECHY Nouvelle adresse : 469 rue Montet 59169 Férin Transfert de l'établissement principal à compter du 01/10/2009 : Ancienne adresse : 22 RUE LEON GAMBETTA 59187 DECHY Nouvelle adresse : 469 rue Montet 59169 Férin
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).