Entreprise : DROME FINANCE - SIREN 408 414 720
Identité
Dénomination
DROME FINANCE
SIREN (siège)
408 414 720
Date d'immatriculation au RNE
07/08/1996
Début d’activité
01/07/1996
Date de fin de la personne morale
06/08/2095
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Société holding prestations de services administrative, commerciale, financière, gestion du personnel.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
4438095.79 EUR
Adresse du siège
17 RUE DES CHARMILLES 26120 MONTELIER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOCHIER FRANCK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1960
Commune de résidence
Crepol
Nom, Prénom(s)
BELUZE PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lyon Cedex 03
Nom, Prénom(s)
EYDANT LIONEL , ALAIN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1974
Commune de résidence
Beaurepaire
Dénomination
EUREA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Feurs
Dénomination
COOPERATIVE AGRICOLE VALSOLEIL
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Montélier
Dénomination
COOPERATIVE DROMOISE DE CEREALES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Saint-Paul-lès-Romans
Dénomination
CABINET GUERARD VIALA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
D2
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Vienne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1996
Siret
40841472000024
Nom commercial
DROME FINANCE
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Société holding, prestations de services administrative, commerciale, financière, gestion du personnel.
Autres Activités
Société holding, prestations de services administrative, commerciale, financière, gestion du personnel.
Adresse
17 RUE DES CHARMILLES
26120 , MONTELIER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 26
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/02/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1996
Siret
40841472000016
Code APE
741J
Adresse
RTE N 92
26750 , SAINT-PAUL-LES-ROMANS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
COOPER DROMOISE DE CEREALE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4-2225
Date d'ajout
05/04/2000
Description
** TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT DE RN 92 - 26750 ST PAUL LES ROMANS A ZA LA PIMPIE - 26120 MONTELIER ** AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL ** CAPITAL PORTE A :29 112 000 FRS ** MODIFICATION CONSEIL D'ADMINISTRATION - PRESIDENT : PARTANT : RENE DE CHIVRE NOUVEAU : MAX GRAILLAT A COMPTER DU 25.06.98 PARTANT : MAX GRAILLAT NOUVEAU : CHRISTIAN VEYRIER (ANCIEN ADMINISTRATEUR) A COMPTER DU 20/01/00 ADMINISTRATEUR(S) PARTANT(S) : COOPERATIVE AGRICOLE ROMACOOP ST VALLIER ET COOPERATIVE AGRICOLE DE LA VALLEE DU RHONE ADMINISTRATEUR(S) NOUVEAUX : VALSOLEIL REPRESENTE PAR PIERRE MARCHAL, FINAPPRO REPRESENTE PAR CHRISTIAN HUNI, RHONALPAPPRO REPRESENTE PAR CLAUDE GAILLARD, ET FRANCK DOCHIER Date d'effet : 07 février 2000
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 07 août 1996 -No A1500
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).