Entreprise : SOCIETE CIVILE RAMHU - SIREN 408 303 055
Identité
(Entreprise radiée le 23/03/2020)
Dénomination
SOCIETE CIVILE RAMHU
SIREN (siège)
408 303 055
Date d'immatriculation au RNE
16/06/1998
Fermeture de l'établissement - 40830305500029
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2006
Fermeture de l'établissement - 40830305500011
- Date d'effet de la fermeture : 19/05/1998
Date de fin de la personne morale
15/06/2056
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
3500000 EUR
Adresse du siège
PAVE DU MOULIN 59260 LILLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Hellemmes
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LETARTRE THIERRY
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1952
Nom, Prénom(s)
LETARTRE ALEXANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1978
Commune de résidence
Palavas-les-Flots
Nom, Prénom(s)
LETARTRE ROMAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1976
Commune de résidence
Mouvaux
Nom, Prénom(s)
LETARTRE MARION
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1983
Commune de résidence
Hem
Nom, Prénom(s)
LETARTRE HUGO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1989
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/05/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/07/1996
Siret
40830305500011
Code APE
702A
Adresse
2 B AV MARECHAL LYAUTEY
59290 , WASQUEHAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2006
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/05/1998
Siret
40830305500029
Code APE
702A
Activité principale
Propriété et gestion d'un patrimoine familial composé de actions ou parts de sociétés de capitaux, ou parts de stés civiles dont le patrimoine serait lui-même composé d'actions ou de parts de stés de capitaux, ou d'immeubles, ou parts de sociétés civiles propri- étaires de biens immobiliers ; valeurs mobilières côtées en bourse obligations, actions ou parts de stés de capitaux ou stés civiles ; favoriser la conservation, croissance et productivité des doits sociaux appartenant à la société.
Adresse
Pavé Du moulin
59260 , HELLEMMES LILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Hellemmes
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
23/03/2020
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 31-12-2006
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
06/05/2019
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 31-12-2006, JOURNAL PUBLICATEUR : La Gazette DU : 25-01-2019, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
16/06/1998
Description
Historique : Cette société civile a transféré son siège social et son établissement principal de WAS QUEHAL 2 Bis avenue de Lyautey RCS ROUBAIX-TOURCOI NG 96 D 243 à compter du 19/05/1998 Acte constitut if : dépôt au greffe de ROUBAIX TOURCOING le 18/7/ 1996 publié dans l'Indicateur du 12/7/1996 Transfe rt : dépôt au greffe de LILLE le 8/6/1998 publié d ans la gazette de la région du Nord du 01/06/1998.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).