Entreprise : FORM'IN - SIREN 408 266 658
Identité
Dénomination
FORM'IN
SIREN (siège)
408 266 658
Date d'immatriculation au RNE
22/07/1996
Début d’activité
16/09/1996
Date de fin de la personne morale
21/07/2095
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Enseignement, encadrement et animation d'activités physiques et sportives.
Code APE
8551Z - Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
Capital social
22622 EUR
Adresse du siège
5 B RUE DU NEGOCE 31650 SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MORIN ALAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
Balma
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/09/1996
Siret
40826665800025
Code APE
8551Z - Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Enseignement, encadrement et animation d'activités physiques et sportives.
Adresse
5 B RUE DU NEGOCE
31650 , SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/06/1996
Siret
40826665800017
Code APE
000Z
Adresse
CHE DU BAROU
31650 , AUZIELLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/029313
Date d'ajout
02/07/2019
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 02/07/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/029277
Date d'ajout
02/07/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 02/07/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F18/005485
Date d'ajout
20/02/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 20/02/2018 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires en la personne de Me AMIZET 17 rue de Metz 31000 Toulouse. Date de cessation des paiements : 24/12/2017
Numéro d'observation
3167
Date d'ajout
25/02/2000
Description
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social PV AGE EN DATE DU 28.10.99 Date d'effet: 28/10/1999
Numéro d'observation
16564
Date d'ajout
09/11/1998
Description
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social PV AGE DU 16.09.98 A COMPTER DU 16/09/98
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).